RADEK ČERNICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
39701, 5513618, Písek, Písek, Hradiště, Hradiště, 21 |
|
RADEK ČERNICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
39701, 5513618, Písek, Písek, Hradiště, Hradiště, 21, Hradiště 21, Hradiště, 39701 Písek |
|
Ing. LADISLAV ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
39811, 5477018, Písek, Protivín, Protivín, Husova, 410 |
|
Ing. LADISLAV ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
39811, 5477018, Písek, Protivín, Protivín, Husova, 410, Husova 410, 39811 Protivín |
|
Ing. LADISLAV ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
25.11.2016 |
Adresa: |
39811, 5479321, Písek, Protivín, Protivín, Husova, 641 |
|
Ing. LADISLAV ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
25.11.2016 |
Adresa: |
39811, 5479321, Písek, Protivín, Protivín, Husova, 641, Husova 641, 39811 Protivín |
|
Ing. VLADIMÍR STRAKA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Nádražní, 2295 |
|
Ing. VLADIMÍR STRAKA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Nádražní, 2295, Nádražní 2295, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. Vladimír Straka
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Nádražní, 2295 |
|
Ing. Ladislav Černický
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
39811, 5479321, Protivín, Husova, 641 |
|
Ing. VLADIMÍR STRAKA
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
39701, 5544360, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Nádražní, 2295, Nádražní 2295, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. LADISLAV ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
39811, 5479321, Písek, Protivín, Protivín, Husova, 641, Husova 641, 39811 Protivín |
|
Václav Kroc
|
Neaktivní
od 29.01.2009
|
jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
39701, 5539536, Písek, Písek, Lipová alej, 1809 |
|
Václav Kroc
|
Neaktivní
od 29.01.2009
|
jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
39701, 5539536, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Lipová alej, 1809, Lipová alej 1809, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
1/ Ing. Ivan Machovec
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
ředitel |
10.06.1993 |
Adresa: |
39701, 5515572, Písek, K Háječku, 218 |
|
2/ Ing. Aleš Dlouhý
|
Neaktivní
od 23.06.1998
|
zástupce ředitele |
10.06.1993 |
Adresa: |
39701, 5528984, Písek, Roháčova, 748 |
|
1/ Ing. Ivan Machovec
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
ředitel |
10.06.1993 |
Adresa: |
39701, 5515572, Písek, Písek, Hradiště, K Háječku, 218, K Háječku 218, Hradiště, 39701 Písek |
|
2/ Ing. Aleš Dlouhý
|
Neaktivní
od 23.06.1998
|
zástupce ředitele |
10.06.1993 |
Adresa: |
39701, 5528984, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Roháčova, 748, 42, Roháčova 748/42, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|