EVA ŠUSTROVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.11.2023 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Mgr. JIŘÍ STOČES
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
25.11.2023 |
Adresa: |
37007, 28217586, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, V. Nováka, 2224, 50, V. Nováka 2224/50, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|
Ing. JAKUB ČOUDEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
25.11.2023 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. TOMÁŠ POPELKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.11.2015 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48 |
|
Ing. JAKUB ČOUDEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.11.2015 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48 |
|
LENKA HNILIČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.11.2015 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48 |
|
Ing. TOMÁŠ POPELKA
|
Neaktivní
od 25.11.2023
|
předseda představenstva |
18.11.2015 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. JAKUB ČOUDEK
|
Neaktivní
od 25.11.2023
|
místopředseda představenstva |
18.11.2015 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
LENKA HNILIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2023
|
místopředseda představenstva |
18.11.2015 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Tomáš Popelka
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, Průběžná, 48 |
|
Ing. Jakub Čoudek
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
místopředseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, Průběžná, 48 |
|
Lenka Hniličková
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
místopředseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, Průběžná, 48 |
|
Ing. TOMÁŠ POPELKA
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. JAKUB ČOUDEK
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
místopředseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
LENKA HNILIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
místopředseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23380624, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2521, 48, Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
ing. Pavel Pártl
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
předseda |
16.06.1993 |
Adresa: |
23403632, České Budějovice, České Budějovice, Brožíkova, 6 |
|
Mgr. Radim Trmal
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
místopředseda |
16.06.1993 |
Adresa: |
23377470, České Budějovice, České Budějovice, Plzeňská, 2166/48 |
|
Jana Vogelová
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
místopředseda |
16.06.1993 |
Adresa: |
23380799, České Budějovice, České Budějovice, Blahoslavova, 18 |
|
ing. Pavel Pártl
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
předseda |
16.06.1993 |
Adresa: |
37001, 23403632, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Brožíkova, 435, 6, Brožíkova 435/6, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Mgr. Radim Trmal
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
místopředseda |
16.06.1993 |
Adresa: |
37004, 23377470, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská, 2166, 48, Plzeňská 2166/48, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Jana Vogelová
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
místopředseda |
16.06.1993 |
Adresa: |
37004, 23380799, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, Blahoslavova, 6, 18, Blahoslavova 6/18, České Budějovice 4, 37004 České Budějovice |
|