VLADIMÍR KUBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
37001, 23416653, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Pabláskova, 265, 4 |
|
Ing. VLADIMÍR KUBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
37001, 27269507, Vrábče, Vrábče, Zastávka-Pod Klukem, 167 |
|
Ing. VLADIMÍR KUBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
37001, 27269507, České Budějovice, Vrábče, Vrábče, Zastávka-Pod Klukem, 167, Zastávka-Pod Klukem 167, 37001 Vrábče |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Neaktivní
od 02.06.2023
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
37001, 23416653, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Pabláskova, 265, 4, Pabláskova 265/4, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Gustav Wiedermann
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
25.06.1993 |
|
Stanislav Cuřín
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
37009, České Budějovice, Potoční, 13 |
|
Vladimír Kubeš
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
23416653, České Budějovice, Pabláskova, 4 |
|
Gustav Wiedermann
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
37006, 19977948, České Budějovice, Dubičné, Dubičné, 17, č.p. 17, 37006 Dubičné |
|
Stanislav Cuřín
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
13, České Budějovice, Potoční, 37009, Potoční 13, 37009 České Budějovice, Česká republika |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
37001, 23416653, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Pabláskova, 265, 4, Pabláskova 265/4, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|