Ing. JANA ČÍŽKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
37341, 27593681, České Budějovice, Hosín, Hosín, 220 |
|
Ing. JANA ČÍŽKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
37341, 27593681, České Budějovice, Hosín, Hosín, 220, č.p. 220, 37341 Hosín |
|
ANTONÍN FLORIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
37341, 19973527, Dasný, Dasný, 69 |
|
ZDENĚK FLORIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
37341, 16513550, Pištín, Češnovice, 17 |
|
ZDENĚK FLORIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
37341, 16513550, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 17, Češnovice 17, 37341 Pištín |
|
ANTONÍN FLORIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
37341, 19973527, České Budějovice, Dasný, Dasný, 69, č.p. 69, 37341 Dasný |
|
Antonín Florián
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
37341, 19973527, Dasný, 69 |
|
ZDENĚK FLORIÁN
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
37341, 16513550, Pištín, Češnovice, 17 |
|
ANTONÍN FLORIÁN
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
37341, 19973527, České Budějovice, Dasný, Dasný, 69, č.p. 69, 37341 Dasný |
|
ZDENĚK FLORIÁN
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
37341, 16513550, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 17, Češnovice 17, 37341 Pištín |
|
RNDr. Vladimír Kostka
|
Neaktivní
od 22.12.1997
|
jednatel |
19.06.1995 |
Adresa: |
23355107, České Budějovice, J.Bendy, 18 |
|
RNDr. Vladimír Kostka
|
Neaktivní
od 22.12.1997
|
jednatel |
19.06.1995 |
Adresa: |
37005, 23355107, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1312, 18, J. Bendy 1312/18, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Antonín Florián
|
Neaktivní
od 08.09.2010
|
jednatel |
31.08.1993 |
Adresa: |
37341, Dasný 69, Hluboká nad Vltavou |
|
Antonín Florián
|
Neaktivní
od 08.09.2010
|
jednatel |
31.08.1993 |
Adresa: |
Dasný 69, Hluboká nad Vltavou, 37341, 37341 Dasný 69, Hluboká nad Vltavou, Česká republika |
|
Antonín Florián
|
Neaktivní
od 31.08.1993
|
jednatel |
09.07.1993 |
Adresa: |
37341, Dasný 61, Hluboká n/Vlt. |
|
Jiří Pekař
|
Neaktivní
od 08.09.2010
|
jednatel |
09.07.1993 |
Adresa: |
37341, Dasný 57, Hluboká n/Vlt. |
|
Antonín Florián
|
Neaktivní
od 31.08.1993
|
jednatel |
09.07.1993 |
Adresa: |
Dasný 61, Hluboká n/Vlt., 37341, 37341 Dasný 61, Hluboká n/Vlt., Česká republika |
|
Jiří Pekař
|
Neaktivní
od 08.09.2010
|
jednatel |
09.07.1993 |
Adresa: |
Dasný 57, Hluboká n/Vlt., 37341, 37341 Dasný 57, Hluboká n/Vlt., Česká republika |
|