Ing. JAN SMRŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2017 |
Adresa: |
39156, 23438614, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Červený dvůr, 687 |
|
Ing. MARTINA BERANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2017 |
Adresa: |
39101, 23434210, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Táborská, 243, 23 |
|
Ing. JAN SMRŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2017 |
Adresa: |
39156, 23438614, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Červený dvůr, 687, Červený dvůr 687, 39156 Sezimovo Ústí |
|
Ing. MARTINA BERANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2017 |
Adresa: |
39101, 23434210, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Táborská, 243, 23, Táborská 243/23, 39101 Sezimovo Ústí |
|
Ing. JAN SMRŽ
|
Neaktivní
od 01.01.2017
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
39156, 23438614, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Červený dvůr, 687 |
|
Ing. JAN SMRŽ
|
Neaktivní
od 01.01.2017
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
39156, 23438614, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Červený dvůr, 687, Červený dvůr 687, 39156 Sezimovo Ústí |
|
Ing. Jan Smrž
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
07.06.2006 |
Adresa: |
39102, 23438614, Sezimovo Ústí, Červený Dvůr, 687 |
|
Ing. Slavomír Beran
|
Neaktivní
od 01.01.2017
|
jednatel |
07.06.2006 |
Adresa: |
39101, 23434210, Sezimovo Ústí, Táborská, 243 |
|
Ing. JAN SMRŽ
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
07.06.2006 |
Adresa: |
39156, 23438614, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Červený dvůr, 687, Červený dvůr 687, 39156 Sezimovo Ústí |
|
Ing. SLAVOMÍR BERAN
|
Neaktivní
od 01.01.2017
|
jednatel |
07.06.2006 |
Adresa: |
39101, 23434210, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Táborská, 243, 23, Táborská 243/23, 39101 Sezimovo Ústí |
|
Ing. Václav Míka
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
jednatel |
18.08.1993 |
Adresa: |
19819064, Tábor, Petrohradská, 2390 |
|
Ing. Václav Míka
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
jednatel |
18.08.1993 |
Adresa: |
39003, 19819064, Tábor, Tábor, Tábor, Petrohradská, 2390, Petrohradská 2390, 39003 Tábor |
|