Ing. MARTIN KALAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37008, 25981277, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vl. Rady, 1648, 4 |
|
Ing. MILOŠ TRNKA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37006, 26278138, České Budějovice, Srubec, Srubec, Dobrovodská, 469 |
|
Ing. MARTIN KALAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37008, 25981277, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vl. Rady, 1648, 4, Vl. Rady 1648/4, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. MILOŠ TRNKA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37006, 26278138, České Budějovice, Srubec, Srubec, Dobrovodská, 469, Dobrovodská 469, 37006 Srubec |
|
Ing. MARTIN KALAČ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
37008, 25981277, České Budějovice, České Budějovice 6, Vl. Rady, 1648, 4 |
|
Ing. MARTIN KALAČ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
37008, 25981277, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vl. Rady, 1648, 4, Vl. Rady 1648/4, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. MILOŠ TRNKA
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
37006, 26278138, Srubec, Srubec, Dobrovodská, 469 |
|
Ing. MILOŠ TRNKA
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
37006, 26278138, České Budějovice, Srubec, Srubec, Dobrovodská, 469, Dobrovodská 469, 37006 Srubec |
|
Ing. Miloš Trnka
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
jednatel |
20.04.2009 |
Adresa: |
37006, 26278138, České Budějovice, Srubec, Dobrovodská, 469 |
|
Ing. MILOŠ TRNKA
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
jednatel |
20.04.2009 |
Adresa: |
37006, 26278138, České Budějovice, Srubec, Srubec, Dobrovodská, 469, Dobrovodská 469, 37006 Srubec |
|
Ing. Martin Kalač
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
11.07.2007 |
Adresa: |
37008, 25981277, České Budějovice, Vl. Rady, 1648/4 |
|
Ing. MARTIN KALAČ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
11.07.2007 |
Adresa: |
37008, 25981277, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vl. Rady, 1648, 4, Vl. Rady 1648/4, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Martin Kalač
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
37001, 23405040, České Budějovice, České Budějovice, M.Vydrové, 28 |
|
Ing. Miloš Trnka
|
Neaktivní
od 20.04.2009
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
37004, 23377445, České Budějovice, České Budějovice, Plzeňská, 40 |
|
Ing. Martin Kalač
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
37001, 23405040, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, M. Vydrové, 581, 28, M. Vydrové 581/28, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Miloš Trnka
|
Neaktivní
od 20.04.2009
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
37004, 23377445, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská, 2163, 40, Plzeňská 2163/40, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Miloš Kratochvíl
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
11.08.1998 |
Adresa: |
37005, 23344482, České Budějovice, České Budějovice, Kijevská, 27 |
|
ing. Miloš Kratochvíl
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
11.08.1998 |
Adresa: |
37005, 23344482, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Kijevská, 60, 27, Kijevská 60/27, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Miloš Kratochvíl
|
Neaktivní
od 11.08.1998
|
jednatel |
31.08.1993 |
Adresa: |
37005, 23354631, České Budějovice, K. Chocholy, 18 |
|
Ing. Jiří Heřman
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
31.08.1993 |
Adresa: |
37001, 23418532, České Budějovice, Roudenská, 3 |
|
Ing. Miloš Kratochvíl
|
Neaktivní
od 11.08.1998
|
jednatel |
31.08.1993 |
Adresa: |
37005, 23354631, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Chocholy, 1265, 18, K. Chocholy 1265/18, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Jiří Heřman
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
31.08.1993 |
Adresa: |
37001, 23418532, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Roudenská, 471, 3, Roudenská 471/3, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|