Ing. Miroslava Keibel
|
Neaktivní
od 01.10.2005
|
člen představenstva |
05.02.2005 |
Adresa: |
38601, 18441530, Strakonice, Mládežnická, 1238 |
|
Ing. Miroslava Keibel
|
Neaktivní
od 01.10.2005
|
člen představenstva |
05.02.2005 |
Adresa: |
38601, 18441530, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Mládežnická, 1238, Mládežnická 1238, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. Miroslava Prokopová
|
Neaktivní
od 05.02.2005
|
člen představenstva |
14.02.2004 |
Adresa: |
38601, 18441530, Strakonice, Mládežnická, 1238 |
|
Ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 01.10.2005
|
předseda představenstva |
14.02.2004 |
Adresa: |
38601, 18440908, Strakonice, Jiráskova, 1173 |
|
Ing. Miroslava Prokopová
|
Neaktivní
od 05.02.2005
|
člen představenstva |
14.02.2004 |
Adresa: |
38601, 18441530, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Mládežnická, 1238, Mládežnická 1238, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 01.10.2005
|
předseda představenstva |
14.02.2004 |
Adresa: |
38601, 18440908, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Jiráskova, 1173, Jiráskova 1173, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. Jan Kratochvíl
|
Neaktivní
od 14.02.2004
|
člen představenstva |
02.05.2001 |
Adresa: |
38602, 18444296, Strakonice II, Nádražní, 406 |
|
Detlef Udo Keibel
|
Neaktivní
od 01.10.2005
|
místopředseda představenstva |
02.05.2001 |
Adresa: |
101, 49143 Bissendorf, Ulrichstr. 4 |
|
Ing. Jan Kratochvíl
|
Neaktivní
od 14.02.2004
|
člen představenstva |
02.05.2001 |
Adresa: |
38601, 18444296, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Nádražní, 406, Nádražní 406, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
Detlef Udo Keibel
|
Neaktivní
od 01.10.2005
|
místopředseda představenstva |
02.05.2001 |
Adresa: |
49143 Bissendorf, Ulrichstr. 4 |
|
Ing. Josef Mareš
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
38716, 18428541, Volenice, 67 |
|
Ing. Miloslav Vilánek
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
38719, 8950521, Čestice, 176 |
|
Ing. Josef Mareš
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
38716, 18428541, Strakonice, Volenice, Volenice, 67, č.p. 67, 38716 Volenice |
|
Ing. MILOSLAV VILÁNEK
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
38719, 8950521, Strakonice, Čestice, Čestice, 176, č.p. 176, 38719 Čestice |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
05.03.1998 |
Adresa: |
38602, 3, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 477 |
|
Ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 14.02.2004
|
předseda představenstva |
05.03.1998 |
Adresa: |
38601, 18440908, Strakonice, Strakonice, Jiráskova, 1173 |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
05.03.1998 |
Adresa: |
477, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 38602, Alfonse Šťastného 477, 38602 Strakonice II, Česká republika |
|
Ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 14.02.2004
|
předseda představenstva |
05.03.1998 |
Adresa: |
38601, 18440908, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Jiráskova, 1173, Jiráskova 1173, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
38601, 18440908, Strakonice, Strakonice, Jiráskova, 1173 |
|
Ing. Josef Soukup
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
38602, 18442595, Strakonice II, Hraniční, 137 |
|
Ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
38601, 18440908, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Jiráskova, 1173, Jiráskova 1173, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. Josef Soukup
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
38601, 18442595, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Hraniční, 137, Hraniční 137, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
Ing. Jan Karvan
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
24.04.1997 |
Adresa: |
38731, 23069180, Strakonice, Radomyšl, 216 |
|
ing. Jan Karvan
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
24.04.1997 |
Adresa: |
38731, 23069180, Strakonice, Radomyšl, Radomyšl, Maltézské náměstí, 216, Maltézské náměstí 216, 38731 Radomyšl |
|
Ing. Jan Karvan
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
člen představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38731, 23069180, Strakonice, Radomyšl, 216 |
|
Ing. Stanislav Novotný
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen předtavenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38719, 1, Češtice, Hořejšice, 6 |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
předseda představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38602, 3, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 477 |
|
Ing. Radovan Liška
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38601, 3, Strakonice I, 1. máje, 1148 |
|
Josef Janota
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
místopředseda představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38601, 3, Strakonice I, 1. máje, 1139 |
|
ing. Jan Karvan
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
člen představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38731, 23069180, Strakonice, Radomyšl, Radomyšl, Maltézské náměstí, 216, Maltézské náměstí 216, 38731 Radomyšl |
|
Ing. Stanislav Novotný
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen předtavenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
6, Češtice, Hořejšice, 38719, Hořejšice 6, 38719 Češtice, Česká republika |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
předseda představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
477, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 38602, Alfonse Šťastného 477, 38602 Strakonice II, Česká republika |
|
Ing. Radovan Liška
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38601, 18440657, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sídliště 1. máje, 1148, Sídliště 1. máje 1148, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Josef Janota
|
Neaktivní
od 02.05.2001
|
místopředseda představenstva |
27.02.1997 |
Adresa: |
38601, 18440568, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sídliště 1. máje, 1139, Sídliště 1. máje 1139, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
předseda představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
38601, 3, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 477 |
|
Ing. Stanislav Novotný
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
místopředseda představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
3, Čestice, Hořejšice, 6 |
|
ing. Jan Karvan
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
člen představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
23069180, Strakonice, Radomyšl, 216 |
|
ing. František Marek
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
člen představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
23417315, České Budějovice, České Budějovice, Pabláskova, 17 |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
předseda představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
477, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 38601, Alfonse Šťastného 477, 38601 Strakonice II, Česká republika |
|
Ing. Stanislav Novotný
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
místopředseda představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
6, Čestice, Hořejšice, Hořejšice 6, Čestice, Česká republika |
|
ing. Jan Karvan
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
člen představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
38731, 23069180, Strakonice, Radomyšl, Radomyšl, Maltézské náměstí, 216, Maltézské náměstí 216, 38731 Radomyšl |
|
ing. František Marek
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
člen představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
37001, 23417315, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Pabláskova, 334, 17, Pabláskova 334/17, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Jaroslav Kinkor
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 18445373, Strakonice II, Na ohradě, 523 |
|
Ing. Jan Kratochvíl
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 18444296, Strakonice II, Nádražní, 406 |
|
Ing. Jiří Prokopius
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 4, Strakonice II, Volyňská, 40 |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
předseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 3, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 477 |
|
František Krejčí
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
18425054, Zadní Zborovice, 21 |
|
Ing. Jaroslav Kinkor
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 18445373, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Na Ohradě, 523, Na Ohradě 523, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
Ing. Jan Kratochvíl
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 18444296, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Nádražní, 406, Nádražní 406, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
Ing. Jiří Prokopius
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 18407188, Strakonice, Strakonice, Přední Ptákovice, Volyňská, 40, Volyňská 40, Přední Ptákovice, 38601 Strakonice |
|
Ing. František Stluka
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
předseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
477, Strakonice II, Alfonse Šťastného, 38601, Alfonse Šťastného 477, 38601 Strakonice II, Česká republika |
|
František Krejčí
|
Neaktivní
od 27.02.1997
|
člen představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
38601, 18425054, Strakonice, Třebohostice, Zadní Zborovice, 21, Zadní Zborovice 21, 38601 Třebohostice |
|