Ing. Václav Sochr
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Předseda představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41301, 16864921, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299 |
|
Ing. Stanislava Pernová
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Hoštka 291, PSČ 411 72 |
|
Josef Španko
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Hoštka 11, PSČ 411 72 |
|
Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Vrbice 49, PSČ 411 64 |
|
Miroslav Kruchl
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Místopředseda představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Vrutice 28, PSČ 411 47 |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Drahobuz 88, PSČ 411 45 |
|
Ing. Iva Veberová
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41301, 16864212, Roudnice nad Labem, Dobrovského, 1222 |
|
Pavel Leiblinger
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Hoštka 78, PSČ 411 72 |
|
Zdeněk Prágr
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Drahobuz 3, PSČ 411 45 |
|
Pavel Moucha
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Encovany 30, PSČ 411 45 |
|
Zdeňka Karousová
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
Drahobuz 7, PSČ 411 45 |
|
Ing. Václav Sochr
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Předseda představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41301, 16864921, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299, Švermova 1299, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Ing. Stanislava Pernová
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41172, 16670523, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Hrotovická, 291, Hrotovická 291, 41172 Hoštka |
|
Josef Španko
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41172, 16668464, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Malešovská, 11, Malešovská 11, 41172 Hoštka |
|
Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41164, 16828771, Litoměřice, Vrbice, Vrbice, Hlavní, 49, Hlavní 49, 41164 Vrbice |
|
Miroslav Kruchl
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Místopředseda představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41147, 16829891, Litoměřice, Vrutice, Vrutice, 28, č.p. 28, 41147 Vrutice |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41145, 17717833, Litoměřice, Drahobuz, Drahobuz, 88, č.p. 88, 41145 Drahobuz |
|
Ing. Iva Veberová
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41301, 16864212, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Dobrovského, 1222, Dobrovského 1222, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Pavel Leiblinger
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41172, 16668928, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Petra Bezruče, 78, Petra Bezruče 78, 41172 Hoštka |
|
Zdeněk Prágr
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41145, 17717221, Litoměřice, Drahobuz, Drahobuz, 3, č.p. 3, 41145 Drahobuz |
|
Pavel Moucha
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41145, 16661486, Litoměřice, Polepy, Encovany, 30, Encovany 30, 41145 Polepy |
|
Zdeňka Karousová
|
Neaktivní
od 10.03.2003
|
Člen představenstva |
22.10.2002 |
Adresa: |
41145, 17717264, Litoměřice, Drahobuz, Drahobuz, 7, č.p. 7, 41145 Drahobuz |
|
Václav Nosek
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
15.01.1998 |
Adresa: |
Vrbice 22, PSČ 411 64 |
|
Václav Nosek
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
15.01.1998 |
Adresa: |
41164, 16828551, Litoměřice, Vrbice, Vrbice, Hlavní, 22, Hlavní 22, 41164 Vrbice |
|
Miroslav Kruchl
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Místopředseda představenstva |
11.02.1997 |
|
Lubomír Hubal
|
Neaktivní
od 15.01.1998
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Ing. Václav Sochr
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Předseda představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
16864921, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299 |
|
Ing. Stanislava Pernová
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Jaroslav Schonfeld
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Josef Španko
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Miroslav Kruchl
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Místopředseda představenstva |
11.02.1997 |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Zdeňka Karousová
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Ing. Iva Veberová
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
16864212, Roudnice nad Labem, Dobrovského, 1222 |
|
Pavel Leiblinger
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
|
Lubomír Hubal
|
Neaktivní
od 15.01.1998
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
102, Vrbice, Vrbice 102, Česká republika |
|
Ing. Václav Sochr
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Předseda představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41301, 16864921, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299, Švermova 1299, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Ing. Stanislava Pernová
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41172, 16670523, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Hrotovická, 291, Hrotovická 291, 41172 Hoštka |
|
Jaroslav Schonfeld
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
28541, 11453044, Kutná Hora, Malešov, Malešov, Žižkovo nám., 11, Žižkovo nám. 11, 28541 Malešov |
|
Josef Španko
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41172, 16668464, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Malešovská, 11, Malešovská 11, 41172 Hoštka |
|
Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
49, Vrbice, Vrbice 49, Česká republika |
|
Miroslav Kruchl
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Místopředseda představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41147, 16829891, Litoměřice, Vrutice, Vrutice, 28, č.p. 28, 41147 Vrutice |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41145, 17717833, Litoměřice, Drahobuz, Drahobuz, 88, č.p. 88, 41145 Drahobuz |
|
Zdeňka Karousová
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41145, 17717264, Litoměřice, Drahobuz, Drahobuz, 7, č.p. 7, 41145 Drahobuz |
|
Ing. Iva Veberová
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41301, 16864212, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Dobrovského, 1222, Dobrovského 1222, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Pavel Leiblinger
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Člen představenstva |
11.02.1997 |
Adresa: |
41172, 16668928, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Petra Bezruče, 78, Petra Bezruče 78, 41172 Hoštka |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Místopředseda představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
17717833, Drahobuz, 88 |
|
Václav Hřeben
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
11453532, Malešov, 70 |
|
Rudolf Jirkovský
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
16830024, Vrutice, 41 |
|
Pavel Leiblinger
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
16668928, Hoštka 78 |
|
Ing. Václav S o ch r
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Předseda představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
16864921, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299 |
|
Jaroslav S ch o n f e l d
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
|
Lubomír Hubal
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
|
Vladimír Odvárka
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
11453371, Malešov, 49 |
|
Ing. Stanislava Pernová
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
16670523, Hoštka 291 |
|
Josef Španko
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
|
Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Místopředseda představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
41145, 17717833, Litoměřice, Drahobuz, Drahobuz, 88, č.p. 88, 41145 Drahobuz |
|
Václav Hřeben
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
28541, 11453532, Kutná Hora, Malešov, Malešov, 70, č.p. 70, 28541 Malešov |
|
Rudolf Jirkovský
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
41147, 16830024, Litoměřice, Vrutice, Vrutice, 41, č.p. 41, 41147 Vrutice |
|
Pavel Leiblinger
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
41172, 16668928, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Petra Bezruče, 78, Petra Bezruče 78, 41172 Hoštka |
|
Ing. Václav S o ch r
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Předseda představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
41301, 16864921, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299, Švermova 1299, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Jaroslav S ch o n f e l d
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
28541, 11453044, Kutná Hora, Malešov, Malešov, Žižkovo nám., 11, Žižkovo nám. 11, 28541 Malešov |
|
Lubomír Hubal
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
102, Vrbice, Vrbice 102, Česká republika |
|
Vladimír Odvárka
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
28541, 11453371, Kutná Hora, Malešov, Malešov, 49, č.p. 49, 28541 Malešov |
|
Ing. Stanislava Pernová
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
41172, 16670523, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Hrotovická, 291, Hrotovická 291, 41172 Hoštka |
|
Josef Španko
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
Hoštka 11, Hoštka 11, Česká republika |
|
Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 11.02.1997
|
Člen představenstva |
15.10.1993 |
Adresa: |
49, Vrbice, Vrbice 49, Česká republika |
|
Ing. Václav Sochr
|
Neaktivní
od 15.10.1993
|
Předseda družstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
16864921, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299 |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 15.10.1993
|
Místopředseda družstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
17717833, Drahobuz, 88 |
|
Ing. Václav Sochr
|
Neaktivní
od 15.10.1993
|
Předseda družstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
41301, 16864921, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Švermova, 1299, Švermova 1299, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 15.10.1993
|
Místopředseda družstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
41145, 17717833, Litoměřice, Drahobuz, Drahobuz, 88, č.p. 88, 41145 Drahobuz |
|