Ing. Mgr. KAREL NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.12.2020 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15 |
|
Ing. Mgr. KAREL NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.12.2020 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15, V Osadě 489/15, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
KAREL NOVÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
Jednatel |
24.06.2020 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15 |
|
Karel Novák
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
Jednatel |
24.06.2020 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15, V Osadě 489/15, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. KAREL NOVÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
Jednatel |
01.03.2016 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15 |
|
Ing. Karel Novák
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
Jednatel |
01.03.2016 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15, V Osadě 489/15, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. JAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 01.03.2016
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
40001, 17830168, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Moskevská, 1483, 40 |
|
JIŘÍ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 24.06.2020
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
40011, 17882532, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šumavská, 3102, 23 |
|
Ing. JAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 01.03.2016
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
40001, 17830168, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Moskevská, 1483, 40, Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 24.06.2020
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
40011, 17882532, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šumavská, 3102, 23, Šumavská 3102/23, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
40011, 17882532, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šumavská, 3102, 23 |
|
Ing. Jan Jelínek
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, centrum, Moskevská, 1483, 40 |
|
JIŘÍ SEDLÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
40011, 17882532, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šumavská, 3102, 23, Šumavská 3102/23, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. JAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
40001, 17830168, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Moskevská, 1483, 40, Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Dana Nováková
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
Jednatel |
28.03.2006 |
Adresa: |
17800200, Ústí nad Labem, V Osadě, 489/15 |
|
Dana Nováková
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
Jednatel |
28.03.2006 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15, V Osadě 489/15, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Karel Novák
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
Jednatel |
14.05.1998 |
Adresa: |
17800200, Ústí nad Labem, V osadě, 15 |
|
Ing. Karel Novák
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
Jednatel |
14.05.1998 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15, V Osadě 489/15, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Karel Novák
|
Neaktivní
od 14.05.1998
|
Jednatel |
30.08.1993 |
Adresa: |
17800200, Ústí nad Labem, V osadě, 15 |
|
Karel Novák
|
Neaktivní
od 14.05.1998
|
Jednatel |
30.08.1993 |
Adresa: |
40001, 17800200, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, V Osadě, 489, 15, V Osadě 489/15, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|