LENKA LEJA HRACHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
41503, 20217196, Teplice, Teplice, Řetenice, Duchcovská, 410, 88a |
|
LENKA LEJA HRACHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
41503, 20217196, Teplice, Teplice, Řetenice, Duchcovská, 410, 88a, Duchcovská 410/88a, Řetenice, 41503 Teplice |
|
LENKA HRACHOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
Jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
41503, 20217196, Teplice, Teplice, Řetenice, Duchcovská, 410, 88a |
|
LENKA HRACHOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
Jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
41503, 20217196, Teplice, Teplice, Řetenice, Duchcovská, 410, 88a, Duchcovská 410/88a, Řetenice, 41503 Teplice |
|
Lenka Kočová
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
Jednatel |
11.08.1994 |
Adresa: |
Teplice 3, Duchcovská 410/88 |
|
Lenka Kočová
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
Jednatel |
11.08.1994 |
Adresa: |
41503, 20214286, Teplice, Teplice, Řetenice, Duchcovská, 88, Duchcovská 88, Řetenice, 41503 Teplice |
|
Lenka Petrovická
|
Neaktivní
od 11.08.1994
|
Jednatel |
12.09.1993 |
Adresa: |
41503, Teplice 3, Duchcovská 410/88 |
|
Lenka Petrovická
|
Neaktivní
od 11.08.1994
|
Jednatel |
12.09.1993 |
Adresa: |
41503, 20214286, Teplice, Teplice, Řetenice, Duchcovská, 88, Duchcovská 88, Řetenice, 41503 Teplice |
|