Karel Svoboda
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2023 |
Adresa: |
43801, 19905122, Louny, Lipno, Lipno, 122, č.p. 122, 43801 Lipno |
|
Ing. JAN ŠTEFAŇÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5079365, Most, Čepirohy, Pod Vinicí, 111 |
|
EDUARD JENÍČEK
|
Neaktivní
od 10.04.2017
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5094747, Most, Most, V Sadech, 1230 |
|
EDUARD JENÍČEK
|
Neaktivní
od 10.04.2017
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5094747, Most, Most, Most, V Sadech, 1230, V Sadech 1230, 43401 Most |
|
Ing. JAN ŠTEFAŇÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5079365, Most, Most, Čepirohy, Pod Vinicí, 111, Pod Vinicí 111, Čepirohy, 43401 Most |
|
Eduard Jeníček
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
25.07.2001 |
Adresa: |
43401, 5094747, Most, V Sadech, 1230 |
|
EDUARD JENÍČEK
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
25.07.2001 |
Adresa: |
43401, 5094747, Most, Most, Most, V Sadech, 1230, V Sadech 1230, 43401 Most |
|
Eduard Jeníček
|
Neaktivní
od 25.07.2001
|
Jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
5092957, Most, J.Glazarové, 1044/61 |
|
Ing. Jan Štefaňák
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
Most - Čepirohy, Pod vinicí 111 |
|
Eduard Jeníček
|
Neaktivní
od 25.07.2001
|
Jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
43401, 5092957, Most, Most, Most, Jarmily Glazarové, 1044, 61, Jarmily Glazarové 1044/61, 43401 Most |
|
Ing. JAN ŠTEFAŇÁK
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
43401, 5079365, Most, Most, Čepirohy, Pod Vinicí, 111, Pod Vinicí 111, Čepirohy, 43401 Most |
|