DAVID HLADÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
41501, 20269315, Teplice, Teplice, Teplice, Moravská, 2146, 3 |
|
DAVID HLADÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
41501, 20269315, Teplice, Teplice, Teplice, Moravská, 2146, 3, Moravská 2146/3, 41501 Teplice |
|
VĚRA HLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
41705, 15027287, Teplice, Osek, Osek, Rybniční, 630 |
|
VĚRA HLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
41705, 15027287, Teplice, Osek, Osek, Rybniční, 630, Rybniční 630, 41705 Osek |
|
David Hladík
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
Jednatel |
29.02.2012 |
Adresa: |
41501, 20269315, Teplice, Moravská, 2146, 3 |
|
DAVID HLADÍK
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
Jednatel |
29.02.2012 |
Adresa: |
41501, 20269315, Teplice, Teplice, Teplice, Moravská, 2146, 3, Moravská 2146/3, 41501 Teplice |
|
David Hladík
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
Jednatel |
23.04.2008 |
Adresa: |
41705, 15027287, Osek, Rybniční, 630 |
|
David Hladík
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
Jednatel |
23.04.2008 |
Adresa: |
41705, 15027287, Teplice, Osek, Osek, Rybniční, 630, Rybniční 630, 41705 Osek |
|
Václav Hladík
|
Neaktivní
od 23.04.2008
|
jednatel |
15.09.2005 |
Adresa: |
41705, 15027287, Osek, Rybniční, 630 |
|
Věra Hladíková
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
15.09.2005 |
Adresa: |
41705, 15027287, Osek, Rybniční, 630 |
|
Václav Hladík
|
Neaktivní
od 23.04.2008
|
jednatel |
15.09.2005 |
Adresa: |
41705, 15027287, Teplice, Osek, Osek, Rybniční, 630, Rybniční 630, 41705 Osek |
|
VĚRA HLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
15.09.2005 |
Adresa: |
41705, 15027287, Teplice, Osek, Osek, Rybniční, 630, Rybniční 630, 41705 Osek |
|
MUDr. Halina Fischerová
|
Neaktivní
od 15.09.2005
|
Jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
41501, 20268271, Teplice, Karla Čapka, 2046/20 |
|
Zdeněk Fischer
|
Neaktivní
od 15.09.2005
|
Jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
41501, Teplice, K.Čapka, 2046/20 |
|
MUDr. Halina Fischerová
|
Neaktivní
od 15.09.2005
|
Jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
41501, 20268271, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2046, 20, Karla Čapka 2046/20, 41501 Teplice |
|
Zdeněk Fischer
|
Neaktivní
od 15.09.2005
|
Jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
41501, 20268271, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2046, 20, Karla Čapka 2046/20, 41501 Teplice |
|
Zdeněk Fischer
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
Jednatel |
04.08.1994 |
Adresa: |
Teplice, K.Čapka, 2046/20 |
|
Zdeněk Fischer
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
Jednatel |
04.08.1994 |
Adresa: |
41501, 20268271, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2046, 20, Karla Čapka 2046/20, 41501 Teplice |
|
Richard Brádle
|
Neaktivní
od 04.08.1994
|
Jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
20263449, Teplice, Kollárova, 17 |
|
MUDr. Halina Fischerová
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
Jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
20268271, Teplice, Karla Čapka, 2046/20 |
|
Richard Brádle
|
Neaktivní
od 04.08.1994
|
Jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
41501, 20263449, Teplice, Teplice, Teplice, Kollárova, 1561, 17, Kollárova 1561/17, 41501 Teplice |
|
MUDr. Halina Fischerová
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
Jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
41501, 20268271, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2046, 20, Karla Čapka 2046/20, 41501 Teplice |
|