TEREZA ŠOLLEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
40801, 122807, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Třída 9. května, 11, 4 |
|
TEREZA ŠOLLEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
40801, 122807, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Třída 9. května, 11, 4, Třída 9. května 11/4, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
IVANA VLČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
40502, 251836, Děčín, Děčín XVII-Jalůvčí, Sv. Čecha, 48 |
|
IVANA VLČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
40502, 251836, Děčín, Děčín, Děčín XVII-Jalůvčí, Sv. Čecha, 48, Sv. Čecha 48, Děčín XVII-Jalůvčí, 40502 Děčín |
|
TEREZA ŠOLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
Jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
40801, 128449, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Jiříkovská, 634, 41 |
|
TEREZA ŠOLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
Jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
40801, 128449, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Jiříkovská, 634, 41, Jiříkovská 634/41, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
TEREZA ŠOLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
40001, 17804191, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 879, 14 |
|
TEREZA ŠOLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
40001, 17804191, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 879, 14, Bezručova 879/14, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Tereza Šollerová
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
Jednatel |
24.04.2012 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 879, 14 |
|
TEREZA ŠOLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
Jednatel |
24.04.2012 |
Adresa: |
40001, 17804191, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 879, 14, Bezručova 879/14, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
IVANA VLČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
Jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
40502, 251836, Děčín, Děčín XVII-Jalůvčí, Sv. Čecha, 48 |
|
IVANA VLČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
Jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
40502, 251836, Děčín, Děčín, Děčín XVII-Jalůvčí, Sv. Čecha, 48, Sv. Čecha 48, Děčín XVII-Jalůvčí, 40502 Děčín |
|
Ivana Vlčková
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
Jednatel |
30.10.2003 |
Adresa: |
40501, Děčín III, Rakovnická, 311/35 |
|
Jana Hrdličková
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
Jednatel |
30.10.2003 |
Adresa: |
Rumburk, 9.května, 11/4 |
|
Ivana Vlčková
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
Jednatel |
30.10.2003 |
Adresa: |
40502, 220230, Děčín, Děčín, Děčín III-Staré Město, Rakovnická, 311, 35, Rakovnická 311/35, Děčín III-Staré Město, 40502 Děčín |
|
Jana Hrdličková
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
Jednatel |
30.10.2003 |
Adresa: |
40801, 122807, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Třída 9. května, 11, 4, Třída 9. května 11/4, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Karel Schäfer
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Jednatel |
07.10.1993 |
Adresa: |
125032, Děčín, Rumburk, V Podhájí, 238/4 |
|
Karel Schäfer
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Jednatel |
07.10.1993 |
Adresa: |
40801, 125032, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, V Podhájí, 238, 4, V Podhájí 238/4, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|