JUDr. ANDREA REČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Předseda výboru |
18.03.2018 |
Adresa: |
30100, 77726391, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Tržiště, 2995, 9 |
|
JUDr. ANDREA REČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Předseda výboru |
18.03.2018 |
Adresa: |
30100, 77726391, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Tržiště, 2995, 9, U Tržiště 2995/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JUDr. ANDREA REČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2018
|
Předseda výboru |
30.07.2016 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22 |
|
EUGENI LUBOMIROV PECHAKOV
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Místopředseda výboru |
30.07.2016 |
Adresa: |
30100, 27189384, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Karlova, 2854, 21 |
|
JIŘÍ HORYNA
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Člen výboru |
30.07.2016 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22 |
|
JUDr. ANDREA REČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2018
|
Předseda výboru |
30.07.2016 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22, Poděbradova 2855/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
EUGENI LUBOMIROV PECHAKOV
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Místopředseda výboru |
30.07.2016 |
Adresa: |
30100, 27189384, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Karlova, 2854, 21, Karlova 2854/21, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ HORYNA
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Člen výboru |
30.07.2016 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22, Poděbradova 2855/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
místopředseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
31800, 75054400, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Slovanské údolí, 1271, 91 |
|
PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
místopředseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
31800, 75054400, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Slovanské údolí, 1271, 91, Slovanské údolí 1271/91, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
místopředseda výboru |
05.04.2013 |
Adresa: |
30100, 27189384, Plzeň, Jižní Předměstí, Karlova, 2854, 21 |
|
ANDREA REČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
předseda výboru |
05.04.2013 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22 |
|
JIŘÍ HORYNA
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
člen výboru |
05.04.2013 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22 |
|
PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
místopředseda výboru |
05.04.2013 |
Adresa: |
30100, 27189384, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Karlova, 2854, 21, Karlova 2854/21, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ HORYNA
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
člen výboru |
05.04.2013 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22, Poděbradova 2855/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ANDREA REČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
předseda výboru |
05.04.2013 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22, Poděbradova 2855/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Mgr. Jiří Šilhavý
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
předseda výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň, Poděbradova, 2855, 22 |
|
JUDr. Andrea Rečková
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
místopředseda výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň, Poděbradova, 2855, 22 |
|
Mgr. Petra Novotná
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
člen výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
30100, 27189384, Plzeň, Jižní Předměstí, Karlova, 2854, 21 |
|
Mgr. Jiří Šilhavý
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
předseda výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22, Poděbradova 2855/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JUDr. ANDREA REČKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
místopředseda výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
30100, 27189392, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Poděbradova, 2855, 22, Poděbradova 2855/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Mgr. Petra Novotná
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
člen výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
30100, 27189384, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Karlova, 2854, 21, Karlova 2854/21, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Mgr. Jiří Šilhavý
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
předseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24432083, Plzeň, Krašovská, 1730/18 |
|
JUDr. Andrea Rečková
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
40502, 217069, Děčín, Stoliční, 1203/2 |
|
MUDr. Hana Komínková
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
člen výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24487244, Plzeň, Brněnská, 1068/22 |
|
Mgr. Jiří Šilhavý
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
předseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24432083, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Krašovská, 1730, 18, Krašovská 1730/18, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
JUDr. Andrea Rečková
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
40502, 217069, Děčín, Děčín, Děčín II-Nové Město, Stoliční, 1203, 2, Stoliční 1203/2, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín |
|
MUDr. Hana Komínková
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
člen výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24487244, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Brněnská, 1068, 22, Brněnská 1068/22, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|