PETR KYRIAN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
33214, 1035207, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Tylova, 280 |
|
PETR KYRIAN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
33214, 1035207, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Tylova, 280, Tylova 280, 33214 Chotěšov |
|
Ivana Mrázová
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2006 |
Adresa: |
33214, 1037960, Chotěšov, Nové Sídliště, 561 |
|
Ivana Mrázová
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2006 |
Adresa: |
33214, 1037960, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Nové sídliště, 561, Nové sídliště 561, 33214 Chotěšov |
|
Petr Kyrian
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
33214, 21054860, Chotěšov, Tylova, 638 |
|
Petr Kyrian
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
27.06.2005 |
Adresa: |
33214, 21054860, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Tylova, 638, Tylova 638, 33214 Chotěšov |
|
ing. Karel Kyrian
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
jednatel |
08.04.2005 |
Adresa: |
33214, 1035207, Chotěšov, Tylova, 280 |
|
ing. Karel Kyrian
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
jednatel |
08.04.2005 |
Adresa: |
33214, 1035207, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Tylova, 280, Tylova 280, 33214 Chotěšov |
|
Pavel Kučera
|
Neaktivní
od 22.09.2003
|
jednatel |
04.05.1999 |
Adresa: |
33214, 1037099, Chotěšov, Hornická, 474 |
|
Pavel Kučera
|
Neaktivní
od 22.09.2003
|
jednatel |
04.05.1999 |
Adresa: |
33214, 1037099, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Hornická, 474, Hornická 474, 33214 Chotěšov |
|
Ing. Karel Kyrian
|
Neaktivní
od 08.04.2005
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
1035207, Chotěšov, Tylova, 280 |
|
ing. Karel Kyrian
|
Neaktivní
od 08.04.2005
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
33214, 1035207, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Tylova, 280, Tylova 280, 33214 Chotěšov |
|