Ing. JOSEF CIANO HÜBNER
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
27204, 1449435, Kladno, Kladno, Rozdělov, Smečenská, 735 |
|
Ing. JOSEF CIANO HÜBNER
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
27204, 1449435, Kladno, Kladno, Rozdělov, Smečenská, 735, Smečenská 735, Rozdělov, 27204 Kladno |
|
PETAR PETKOV STANCHEV
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
27306, 14443023, Libušín, Libušín, 349 |
|
PETAR PETKOV STANCHEV
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
27306, 14443023, Kladno, Libušín, Libušín, 349, č.p. 349, 27306 Libušín |
|
Jan Jezbera
|
Neaktivní
od 19.09.2014
|
jednatel |
13.02.2014 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha 9, Střížkov, Žandovská, 307, 7 |
|
JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 19.09.2014
|
jednatel |
13.02.2014 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7, Žandovská 307/7, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. JOSEF MAZANEC
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
34506, 6792278, Kdyně, Kdyně, Americká, 52 |
|
ing. VÁCLAV FROULÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
34201, 21401080, Bukovník, Bukovník, 46 |
|
Ing. JOSEF MAZANEC
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
34506, 6792278, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Americká, 52, Americká 52, 34506 Kdyně |
|
ing. VÁCLAV FROULÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
34201, 21401080, Klatovy, Bukovník, Bukovník, 46, č.p. 46, 34201 Bukovník |
|
Ing. Josef Mazanec
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
07.12.2011 |
Adresa: |
34506, 6792278, Kdyně, Americká, 52 |
|
Ing. Václav Froulík
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
07.12.2011 |
Adresa: |
34201, 21401080, Bukovník, 46 |
|
Ing. JOSEF MAZANEC
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
07.12.2011 |
Adresa: |
34506, 6792278, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Americká, 52, Americká 52, 34506 Kdyně |
|
ing. VÁCLAV FROULÍK
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
07.12.2011 |
Adresa: |
34201, 21401080, Klatovy, Bukovník, Bukovník, 46, č.p. 46, 34201 Bukovník |
|
Ing. Jiří Huml
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
04.03.2010 |
Adresa: |
27201, 18213090, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3280 |
|
Ing. Jiří Huml
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
04.03.2010 |
Adresa: |
27201, 18213090, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3280, Vojtěcha Lanny 3280, 27201 Kladno |
|
Ing. Josef Mazanec
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
Jednatel |
16.11.1999 |
Adresa: |
6797903, Domažlice, Kdyně, Na koželužně, 626 |
|
Ing. Josef Mazanec
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
Jednatel |
16.11.1999 |
Adresa: |
34506, 6797903, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Na koželužně, 626, Na koželužně 626, 34506 Kdyně |
|
Ing. Josef Mazanec
|
Neaktivní
od 16.11.1999
|
Jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
6797270, Domažlice, Kdyně, Markova, 563 |
|
Ing. Václav Froulík
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
Jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
33301, 957801, Plzeň-jih, Stod, Revoluční, 487 |
|
Ing. Josef Mazanec
|
Neaktivní
od 16.11.1999
|
Jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
34506, 6797270, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Markova, 563, Markova 563, 34506 Kdyně |
|
Ing. Václav Froulík
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
Jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
33301, 957801, Plzeň-jih, Stod, Stod, Revoluční, 487, Revoluční 487, 33301 Stod |
|
Josef Vísner
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
Jednatel |
11.03.1996 |
Adresa: |
34546, 6825168, Domažlice, Milavče, 120 |
|
Josef Vísner
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
Jednatel |
11.03.1996 |
Adresa: |
34401, 6825168, Domažlice, Milavče, Milavče, 120, č.p. 120, 34401 Milavče |
|
Ing. Vladimír Krejčí
|
Neaktivní
od 11.03.1996
|
Jednatel |
10.01.1996 |
Adresa: |
6797423, Domažlice, Kdyně, Markova, 578 |
|
Ing. VLADIMÍR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 11.03.1996
|
Jednatel |
10.01.1996 |
Adresa: |
34506, 6797423, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Markova, 578, Markova 578, 34506 Kdyně |
|
Ing. Zdeněk Hanzlík
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Jednatel |
17.03.1994 |
Adresa: |
22006931, Praha 5, Praha 5, Brichtova, 812 |
|
Ing. ZDENĚK HANZLÍK
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Jednatel |
17.03.1994 |
Adresa: |
15200, 22006931, Praha, Hlubočepy, Brichtova, 812, 5, Brichtova 812/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Hamata
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
6793657, Domažlice, Kdyně, Masarykova, 196 |
|
Ing. Vladimír Kacerovský
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
6797105, Domažlice, Kdyně, Na tržišti, 546 |
|
Ing. Vladimír Krejčí
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
6797423, Domažlice, Kdyně, Markova, 578 |
|
Miroslav Syřiště
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
6891756, Domažlice, Domažlice, Švabinského, 548 |
|
Ing. Karel Hammer
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
6892175, Domažlice, Domažlice, Michlova, 594 |
|
ing. Ladislav Veselý
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
6796907, Domažlice, Kdyně, Na tržišti, 526 |
|
Ing. Josef Mazanec
|
Neaktivní
od 03.10.1997
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
6797270, Domažlice, Kdyně, Markova, 563 |
|
Ing. Vladimír Kacerovský
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
34506, 6797105, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Na Tržišti, 546, Na Tržišti 546, 34506 Kdyně |
|
Ing. VLADIMÍR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
34506, 6797423, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Markova, 578, Markova 578, 34506 Kdyně |
|
Miroslav Syřiště
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
34401, 6891756, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 548, Švabinského 548, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Ing. Zdeněk Hamata
|
Neaktivní
od 17.03.1994
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
34506, 6793657, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Masarykova, 196, Masarykova 196, 34506 Kdyně |
|
Ing. Karel Hammer
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
34401, 6892175, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Michlova, 594, Michlova 594, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
ing. Ladislav Veselý
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
34506, 6796907, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Na Tržišti, 526, Na Tržišti 526, 34506 Kdyně |
|
Ing. Josef Mazanec
|
Neaktivní
od 03.10.1997
|
Jednatel |
11.11.1993 |
Adresa: |
34506, 6797270, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Markova, 563, Markova 563, 34506 Kdyně |
|