PETR VAŘEKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
25101, 12734799, Říčany, Říčany, Šumavská, 1811, 5 |
|
PETR VAŘEKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
25101, 12734799, Praha-východ, Říčany, Říčany, Šumavská, 1811, 5, Šumavská 1811/5, 25101 Říčany |
|
Petr Vařeka
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
předseda představenstva |
03.07.2009 |
Adresa: |
25073, 14583755, Radonice, Příčná, 247 |
|
Petr Vařeka
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
předseda představenstva |
03.07.2009 |
Adresa: |
25073, 14583755, Praha-východ, Radonice, Radonice, Příčná, 247, Příčná 247, 25073 Radonice |
|
Petr Pilát
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
člen představenstva |
27.11.1998 |
Adresa: |
22089527, Praha 5, Praha 5, Pod lipkami, 24 |
|
Martin Pohořelý
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
člen představenstva |
27.11.1998 |
Adresa: |
22353771, Praha 8, Praha 8, Křižíkova, 488/115 |
|
Petr Vařeka
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
předseda představenstva |
27.11.1998 |
Adresa: |
22028871, Praha 5, Praha 5, Nepomucká, 7/1023 |
|
Petr Pilát
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
člen představenstva |
27.11.1998 |
Adresa: |
15000, 22089527, Praha, Smíchov, Pod lipkami, 1411, 24, Pod lipkami 1411/24, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Martin Pohořelý
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
člen představenstva |
27.11.1998 |
Adresa: |
18600, 22353771, Praha, Karlín, Křižíkova, 488, 115, Křižíkova 488/115, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Petr Vařeka
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
předseda představenstva |
27.11.1998 |
Adresa: |
15000, 22028871, Praha, Košíře, Nepomucká, 1023, 7, Nepomucká 1023/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Vladimír Kiršbaum
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
předseda představenstva |
19.05.1993 |
Adresa: |
22204008, Praha 6, Zelená, 12 |
|
Ing. Imre Farnbauer
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
člen představenstva |
19.05.1993 |
Adresa: |
Jevany, okr. Kolín, Sadová 236 |
|
JUDr. Vojtěch Slówik
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
člen představenstva |
19.05.1993 |
Adresa: |
21844127, Praha 4, Nechvílova, 1854 |
|
Vladimír Kiršbaum
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
předseda představenstva |
19.05.1993 |
Adresa: |
16000, 22204008, Praha, Dejvice, Zelená, 1606, 12, Zelená 1606/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Imre Farnbauer
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
člen představenstva |
19.05.1993 |
Adresa: |
28166, 21090696, Praha-východ, Jevany, Jevany, Sadová, 236, Sadová 236, 28166 Jevany |
|
JUDr. Vojtěch Slówik
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
člen představenstva |
19.05.1993 |
Adresa: |
14800, 21844127, Praha, Chodov, Nechvílova, 1854, 12, Nechvílova 1854/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|