Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
člen |
12.02.1996 |
Adresa: |
1, Praha 4 - Lhotka, Čimelická, 958/3 |
|
Jiřina Štorchová
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
člen |
12.02.1996 |
Adresa: |
22299271, Praha 7, Praha 7, Františka Křížka, 12/434 |
|
Ing. Josef Růžička
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
člen |
12.02.1996 |
Adresa: |
21785007, Praha 3, Praha 3, Přemyslovská, 35 |
|
Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
člen |
12.02.1996 |
Adresa: |
14200, 21894698, Praha, Lhotka, Čimelická, 958, 3, Čimelická 958/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Jiřina Štorchová
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
člen |
12.02.1996 |
Adresa: |
17000, 22299271, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 434, 12, Františka Křížka 434/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Josef Růžička
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
člen |
12.02.1996 |
Adresa: |
13000, 21785007, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 1660, 35, Přemyslovská 1660/35, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ing. Pavlína Gajarová
|
Neaktivní
od 12.02.1996
|
člen |
16.03.1995 |
Adresa: |
20741081, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 22 |
|
ing. Pavlína Gajarová
|
Neaktivní
od 12.02.1996
|
člen |
16.03.1995 |
Adresa: |
36001, 20741081, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1285, 22, Krále Jiřího 1285/22, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Pavlína Gajerová
|
Neaktivní
od 16.03.1995
|
člen |
23.02.1995 |
Adresa: |
20741081, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 22 |
|
Ing. Pavlína Gajerová
|
Neaktivní
od 16.03.1995
|
člen |
23.02.1995 |
Adresa: |
36001, 20741081, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1285, 22, Krále Jiřího 1285/22, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Josef Růžička
|
Neaktivní
od 23.02.1995
|
člen |
25.04.1994 |
Adresa: |
13000, 21785007, Praha 3, Přemyslovská, 35 |
|
Ing. Josef Růžička
|
Neaktivní
od 23.02.1995
|
člen |
25.04.1994 |
Adresa: |
13000, 21785007, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 1660, 35, Přemyslovská 1660/35, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 25.04.1994
|
člen |
22.09.1993 |
Adresa: |
21894698, Praha 4, Čimelická, 958/3 |
|
ing. Petr Smetka
|
Neaktivní
od 12.02.1996
|
předseda představenstva |
22.09.1993 |
Adresa: |
21814015, Praha 4, Údolní, 29 |
|
Karel Ryška
|
Neaktivní
od 12.02.1996
|
člen |
22.09.1993 |
Adresa: |
3, Praha 4, Savojšovická, 2874 |
|
Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 25.04.1994
|
člen |
22.09.1993 |
Adresa: |
14200, 21894698, Praha, Lhotka, Čimelická, 958, 3, Čimelická 958/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Petr Smetka
|
Neaktivní
od 12.02.1996
|
předseda představenstva |
22.09.1993 |
Adresa: |
14700, 21814015, Praha, Braník, Údolní, 1687, 29, Údolní 1687/29, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Karel Ryška
|
Neaktivní
od 12.02.1996
|
člen |
22.09.1993 |
Adresa: |
14100, 21996920, Praha, Záběhlice, Svojšovická, 2874, 28, Svojšovická 2874/28, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|