Jan Jezbera
|
Neaktivní
od 27.06.2007
|
předseda představenstva |
15.12.2004 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha 9, Střížkov, Žandovská, 7/307 |
|
Ludvík Krajči
|
Neaktivní
od 27.06.2007
|
člen představenstva |
15.12.2004 |
Adresa: |
16500, 22270680, Praha 6, Suchdol, Budyňská, 20/232 |
|
Vladimír Peták
|
Neaktivní
od 27.06.2007
|
člen představenstva |
15.12.2004 |
Adresa: |
27200, 1434136, Kladno, Vrchlického, 2034 |
|
JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 27.06.2007
|
předseda představenstva |
15.12.2004 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7, Žandovská 307/7, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ludvík Krajči
|
Neaktivní
od 27.06.2007
|
člen představenstva |
15.12.2004 |
Adresa: |
16500, 22270680, Praha, Suchdol, Budyňská, 232, 20, Budyňská 232/20, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Vladimír Peták
|
Neaktivní
od 27.06.2007
|
člen představenstva |
15.12.2004 |
Adresa: |
27201, 1434136, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Vrchlického, 2034, Vrchlického 2034, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
ing. Josef Kraibich
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
předseda |
19.08.2002 |
Adresa: |
19800, 22693335, Praha 9, Praha 9, Černý most, Kpt. Stránského, 991/10 |
|
ing. Josef Kraibich
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
předseda |
19.08.2002 |
Adresa: |
19800, 22693335, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 991, 10, Kpt. Stránského 991/10, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Karel Michal
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
člen |
12.11.1999 |
Adresa: |
39174, 6715052, Tábor, Želeč, 54 |
|
Karel Michal
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
člen |
12.11.1999 |
Adresa: |
39174, 6715052, Tábor, Želeč, Želeč, 54, č.p. 54, 39174 Želeč |
|
Karol Schmaus
|
Neaktivní
od 12.11.1999
|
člen |
27.10.1999 |
Adresa: |
10600, 22685693, Praha 10, Praha 10, Přesličková, 7 |
|
ing. Josef Kraibich
|
Neaktivní
od 19.08.2002
|
předseda |
27.10.1999 |
Adresa: |
35301, 4, Cheb, Mariánské Lázně, Ladova, 145/23 |
|
ing. Miloš Musil
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
člen |
27.10.1999 |
Adresa: |
69163, 10158847, Břeclav, Velké Němčice, Dolní, 161 |
|
Karol Schmaus
|
Neaktivní
od 12.11.1999
|
člen |
27.10.1999 |
Adresa: |
10600, 22685693, Praha, Záběhlice, Přesličková, 2677, 7, Přesličková 2677/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
ing. Josef Kraibich
|
Neaktivní
od 19.08.2002
|
předseda |
27.10.1999 |
Adresa: |
145/23, Cheb, Mariánské Lázně, Ladova, 35301, Ladova 145/23, 35301 Mariánské Lázně, okres: Cheb, Česká republika |
|
Ing. MILOŠ MUSIL
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
člen |
27.10.1999 |
Adresa: |
69163, 10158847, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Dolní, 161, Dolní 161, 69163 Velké Němčice |
|
Lydie Ellederová
|
Neaktivní
od 27.10.1999
|
předseda představenstva |
23.03.1999 |
Adresa: |
10200, 22575618, Praha 10, Praha 10, Chudenická, 7/1065 |
|
Lydie Ellederová
|
Neaktivní
od 27.10.1999
|
předseda představenstva |
23.03.1999 |
Adresa: |
10200, 22575618, Praha, Hostivař, Chudenická, 1065, 7, Chudenická 1065/7, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Hana Sauerová
|
Neaktivní
od 27.10.1999
|
člen představenstva |
08.01.1998 |
Adresa: |
18000, 22373241, Praha 8, Praha 8, Šimůnkova, 1595 |
|
Lucie Lošťáková
|
Neaktivní
od 27.10.1999
|
člen představenstva |
08.01.1998 |
Adresa: |
17000, 22303201, Praha 7, Praha 7, Argentinská, 3 |
|
Hana Sauerová
|
Neaktivní
od 27.10.1999
|
člen představenstva |
08.01.1998 |
Adresa: |
18200, 22373241, Praha, Kobylisy, Šimůnkova, 1595, 6, Šimůnkova 1595/6, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Lucie Lošťáková
|
Neaktivní
od 27.10.1999
|
člen představenstva |
08.01.1998 |
Adresa: |
17000, 22303201, Praha, Holešovice, Argentinská, 772, 3, Argentinská 772/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Karel Morava
|
Neaktivní
od 08.01.1998
|
Člen představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
21954071, Praha 4, Pod pramenem, 5 |
|
Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 08.01.1998
|
Člen představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
21769800, Praha 3, Roháčova, 30 |
|
Lydie Lošťáková
|
Neaktivní
od 23.03.1999
|
Člen představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
3, Praha 10, Hruškova, 7 |
|
Karel Morava
|
Neaktivní
od 08.01.1998
|
Člen představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
14000, 21954071, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1607, 5, Pod pramenem 1607/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 08.01.1998
|
Člen představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
13000, 21769800, Praha, Žižkov, Roháčova, 294, 30, Roháčova 294/30, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Lydie Lošťáková
|
Neaktivní
od 23.03.1999
|
Člen představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
7, Praha 10, Hruškova, Hruškova 7, Praha 10, Česká republika |
|
Michael Vacek
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
předseda představenstva |
28.06.1993 |
Adresa: |
17000, 22303570, Praha 7, Letohradská, 12 |
|
Pavel Římek
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
28.06.1993 |
Adresa: |
16000, 22253611, Praha 6, Při hranici, 87/5 |
|
Alena Kubešová
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
28.06.1993 |
Adresa: |
14000, 21810222, Praha 4, Mezivrší, 1324 |
|
Michael Vacek
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
předseda představenstva |
28.06.1993 |
Adresa: |
17000, 22303570, Praha, Holešovice, Letohradská, 805, 12, Letohradská 805/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Pavel Římek
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
28.06.1993 |
Adresa: |
16000, 22253611, Praha, Sedlec, Při hranici, 87, 5, Při hranici 87/5, Sedlec, 16000 Praha 6 |
|
Alena Kubešová
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
28.06.1993 |
Adresa: |
14700, 21810222, Praha, Braník, Mezivrší, 1324, 42, Mezivrší 1324/42, Braník, 14700 Praha 4 |
|