ing. STANISLAV ZÁSTĚRA
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
předseda představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
76005, 25400118, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Vývozem, 4878, Nad Vývozem 4878, 76005 Zlín |
|
Lubor Kaluža
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
člen představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
257, Zlín, Pršné, 76001, Pršné 257, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Mgr. Marian Jeřábek
|
Neaktivní
od 18.06.2007
|
předseda představenstva |
28.04.2005 |
Adresa: |
62400, 19682379, Brno-město, Brno, Komín, Vrbenského, 1051, 4, Vrbenského 1051/4, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Petr Valda
|
Neaktivní
od 18.06.2007
|
člen představenstva |
28.04.2005 |
Adresa: |
26751, 22820311, Beroun, Zdice, Zdice, Nad Úvozem, 926, Nad Úvozem 926, 26751 Zdice |
|
Ing. Pavel Krystek
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
člen představenstva |
28.04.2005 |
Adresa: |
76001, 25465813, Zlín, Racková, Racková, 262, č.p. 262, 76001 Racková |
|
Ing. Jana Kovarčíková
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
členka představenstva |
10.12.2003 |
Adresa: |
76315, 3915531, Zlín, Všemina, Všemina, 269, č.p. 269, 76315 Všemina |
|
RNDr. Karel Matyska
|
Neaktivní
od 28.04.2005
|
člen představenstva |
10.12.2003 |
Adresa: |
15200, 22004921, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 649, 10, Renoirova 649/10, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Marian Jeřábek
|
Neaktivní
od 28.04.2005
|
člen představenstva |
10.12.2003 |
Adresa: |
62400, 19682379, Brno-město, Brno, Komín, Vrbenského, 1051, 4, Vrbenského 1051/4, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Jana Kovařčíková
|
Neaktivní
od 28.04.2005
|
členka představenstva |
10.12.2003 |
Adresa: |
76315, 3915531, Zlín, Všemina, Všemina, 269, č.p. 269, 76315 Všemina |
|
Lubor Kaluža
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
místopředseda představenstva |
07.02.2000 |
Adresa: |
257, Zlín, Prštné, Nábřeží, 76001, Nábřeží 257, 76001 Zlín, Prštné, Česká republika |
|
Josef Kopřiva
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
člen představenstva |
07.02.2000 |
Adresa: |
76001, 4216521, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 1039, třída Tomáše Bati 1039, 76001 Zlín |
|
Vojtěch Holík
|
Neaktivní
od 28.04.2005
|
předseda představenstva |
07.02.2000 |
Adresa: |
76005, 4249968, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4707, Křiby 4707, 76005 Zlín |
|
ing. Antonín Štěpán
|
Neaktivní
od 07.02.2000
|
předseda představenstva |
13.03.1997 |
Adresa: |
4021, Zlín, Bartošova čtvrť, Bartošova čtvrť 4021, Zlín, Česká republika |
|
ing. Lubomír Cigánek
|
Neaktivní
od 07.02.2000
|
člen představenstva |
13.03.1997 |
Adresa: |
76001, 4238486, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná I, 3397, Zálešná I 3397, 76001 Zlín |
|
Václav Vymětalík
|
Neaktivní
od 07.02.2000
|
člen představenstva |
13.03.1997 |
Adresa: |
76362, 3937046, Zlín, Tlumačov, Tlumačov, 6. května, 713, 6. května 713, 76362 Tlumačov |
|
Doc. ing. František Jarušek
|
Neaktivní
od 13.03.1997
|
předseda představenstva |
25.09.1996 |
Adresa: |
50, Bratislava, Záhradnická, Záhradnická 50, Bratislava, Slovensko |
|
JUDr. Alžběta Machurová
|
Neaktivní
od 13.03.1997
|
členka představenstva |
25.09.1996 |
Adresa: |
76701, 10383131, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Rumunská, 4041, 2, Rumunská 4041/2, 76701 Kroměříž |
|
ing. Antonín Štěpán
|
Neaktivní
od 13.03.1997
|
člen představenstva |
25.09.1996 |
Adresa: |
4021, Zlín, Bartošova čtvrť, Bartošova čtvrť 4021, Zlín, Česká republika |
|
ing. Eva Šafránková
|
Neaktivní
od 25.09.1996
|
člen představenstva |
30.04.1996 |
Adresa: |
76312, 3978061, Zlín, Bratřejov, Bratřejov, 100, č.p. 100, 76312 Bratřejov |
|
ing. Stanislav Zástěra
|
Neaktivní
od 25.09.1996
|
člen představenstva |
30.04.1996 |
Adresa: |
76001, 4220692, Zlín, Zlín, Zlín, Podvesná XVI, 1479, Podvesná XVI 1479, 76001 Zlín |
|
Ing. Pavel Kolář
|
Neaktivní
od 25.09.1996
|
člen představenstva |
27.07.1995 |
Adresa: |
76001, 4228961, Zlín, Zlín, Zlín, Bratří Sousedíků, 2389, Bratří Sousedíků 2389, 76001 Zlín |
|
RNDr. Jiří Matějka
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
předseda představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
22406891, Praha 9, Cukerní, 234 |
|
Ing. František Doležal
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
3, Zlín, Mokrá, 293 |
|
ing. František Doležal
|
Neaktivní
od 30.04.1996
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
293, Zlín, Mokrá, Mokrá 293, Zlín, Česká republika |
|
RNDr. Jiří Matějka
|
Neaktivní
od 25.09.1996
|
předseda představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
19600, 22406891, Praha, Čakovice, Cukerní, 27, Cukerní 234/27, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
RNDr. Jiří Matějka
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
člen představenstva |
26.07.1993 |
Adresa: |
22406891, Praha 9, Cukerní, 234 |
|
Jiří Matějka
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
člen představenstva |
26.07.1993 |
Adresa: |
22406891, Praha 9, Cukerní, 234 |
|
Božena Matějková
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
člen představenstva |
26.07.1993 |
Adresa: |
22406891, Praha 9, Cukerní, 234 |
|
Jiří Matějka
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
člen představenstva |
26.07.1993 |
Adresa: |
19600, 22406891, Praha, Čakovice, Cukerní, 27, Cukerní 234/27, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
RNDr. Jiří Matějka
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
člen představenstva |
26.07.1993 |
Adresa: |
19600, 22406891, Praha, Čakovice, Cukerní, 27, Cukerní 234/27, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Božena Matějková
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
26.07.1993 |
Adresa: |
19600, 22406891, Praha, Čakovice, Cukerní, 27, Cukerní 234/27, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|