Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | SÍŤ, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 49242547 |
Registrovaná adresa: | 16900, 22263217, Praha, Střešovice, Hládkov, 686, 3, Hládkov 686/3, Střešovice, 16900 Praha 6 |
Začleněno na: | 13.01.1994 |
Datum ukončení: | 05.01.2017 |
Předmět podnikání: |
Nakladatelská činnost (Nakladatelství)
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Vydavatelská činnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Institut ekumenických studií v Praze z.s. 62940252 | Neaktivní od 05.01.2017 | 13.01.2016 | |
|
|||
Ing. PAVEL HRADILEK | Neaktivní od 05.01.2017 | 08.12.2015 | |
|
|||
Ing. JAN SPOUSTA | Neaktivní od 05.01.2017 | 08.12.2015 | |
|
|||
Ing. MILOSLAV MISAUER | Neaktivní od 05.01.2017 | 08.12.2015 | |
|
|||
Starokatolická církev v ČR | Neaktivní od 05.01.2017 | 13.01.1994 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. PAVEL HRADILEK | Neaktivní od 05.01.2017 | jednatel | 05.03.2016 |
|
|||
Ing. PAVEL HRADILEK | Neaktivní od 05.01.2017 | jednatel | 05.03.2016 |
|
|||
Ing. PAVEL HRADILEK | Neaktivní od 05.03.2016 | jednatel | 08.12.2015 |
|
|||
Ing. PAVEL HRADILEK | Neaktivní od 05.03.2016 | jednatel | 08.12.2015 |
|
|||
ing. Pavel Hradilek | Neaktivní od 08.12.2015 | jednatel | 13.01.1994 |
|
|||
Ing. PAVEL HRADILEK | Neaktivní od 08.12.2015 | jednatel | 13.01.1994 |
|
Registrační číslo SÍŤ, spol. s r.o. v likvidaci je 49242547.
Registrační adresa SÍŤ, spol. s r.o. v likvidaci je 16900, 22263217, Praha, Střešovice, Hládkov, 686, 3, Hládkov 686/3, Střešovice, 16900 Praha 6.
SÍŤ, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 13.01.1994.