JAKUB MACHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2023 |
Adresa: |
18200, 27939375, Praha, Kobylisy, Ke Stírce, 1845, 39, Ke Stírce 1845/39, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
VERONIKA ROUTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2018 |
Adresa: |
18200, 22368361, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Mirovická, 1116, 29 |
|
VERONIKA ROUTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2023
|
jednatel |
29.03.2018 |
Adresa: |
18200, 22368361, Praha, Kobylisy, Mirovická, 1116, 29, Mirovická 1116/29, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Veronika Routová
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
jednatel |
15.01.2007 |
Adresa: |
18200, Praha 8, Kobylisy, Mírovická, 1116/29 |
|
VERONIKA ROUTOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
jednatel |
15.01.2007 |
Adresa: |
18200, 22368361, Praha, Kobylisy, Mirovická, 1116, 29, Mirovická 1116/29, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 15.01.2007
|
jednatel |
21.10.2002 |
Adresa: |
22696075, Praha 5, Praha 5, Borovanského, 2381/22 |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 15.01.2007
|
jednatel |
21.10.2002 |
Adresa: |
15500, 22696075, Praha, Stodůlky, Borovanského, 2381, 22, Borovanského 2381/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 21.10.2002
|
jednatel |
10.10.2001 |
Adresa: |
22029869, Praha 5, Praha 5, Zahradníčkova, 1122/10 |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 21.10.2002
|
jednatel |
10.10.2001 |
Adresa: |
15000, 22029869, Praha, Košíře, Zahradníčkova, 1122, 10, Zahradníčkova 1122/10, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, U Homolky č., 7 |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
15000, 22041044, Praha, Motol, U Homolky, 125, 7, U Homolky 125/7, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Jacob Albert Schaufeli
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
Jednatel |
16.09.1993 |
Adresa: |
1171 Amsterdam, Holandsko, Kraayveld 55 |
|
Jacob Albert Schaufeli
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
Jednatel |
16.09.1993 |
Adresa: |
1171 Amsterdam, Holandsko, Kraayveld 55, Kraayveld 55, 1171 Amsterdam, Holandsko, Česká republika |
|
Jacob Albert Schaufeli
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
|
21.05.1993 |
Adresa: |
Badhoevedorp 1171, Kraayveld 55 |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
|
21.05.1993 |
Adresa: |
15000, 22041044, Praha 5, U Homolky, 7 |
|
Jacob Albert Schaufeli
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
|
21.05.1993 |
Adresa: |
Badhoevedorp 1171, Kraayveld 55, Kraayveld 55, Badhoevedorp 1171, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Štáf
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
|
21.05.1993 |
Adresa: |
15000, 22041044, Praha, Motol, U Homolky, 125, 7, U Homolky 125/7, Motol, 15000 Praha 5 |
|