PAVEL SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2020 |
Adresa: |
15531, 26043921, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, Průjezdná, 624 |
|
PAVEL SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2020 |
Adresa: |
15531, 26043921, Praha, Lipence, Průjezdná, 624, Průjezdná 624, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
PAVEL SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 19.01.2020
|
jednatel |
17.07.2017 |
Adresa: |
25601, 40570061, Benešov, Benešov, Benešov, Seifertova, 2314 |
|
PAVEL SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 19.01.2020
|
jednatel |
17.07.2017 |
Adresa: |
25601, 40570061, Benešov, Benešov, Benešov, Seifertova, 2314, Seifertova 2314, 25601 Benešov |
|
JOHN PATRICK KENNEDY
|
Neaktivní
od 17.07.2017
|
jednatel |
18.07.2016 |
Adresa: |
80111, Greenwood Village, Colorado, 5525 South Emporia Circle |
|
JOHN PATRICK KENNEDY
|
Neaktivní
od 17.07.2017
|
jednatel |
18.07.2016 |
Adresa: |
Greenwood Village, Colorado, 5525 South Emporia Circle, 80111, 5525 South Emporia Circle, 80111 Greenwood Village, Colorado, Spojené státy americké |
|
John Michael Raney
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
jednatel |
06.09.2012 |
Adresa: |
FL 33141-2939 Miami Beach, 7600 Collins Avenue 605 |
|
John Michael Raney
|
Neaktivní
od 06.09.2012
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
New York, Brooklyn, 1 Hanson Place, Unit 10M |
|
Eric Michel Bossan
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
jednatel |
04.09.2006 |
Adresa: |
16900, 22207171, Praha 6, Dejvice, Sušická, 1847/17 |
|
Eric Michel Bossan
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
jednatel |
04.09.2006 |
Adresa: |
16000, 22207171, Praha 6, Dejvice, Sušická, 1847/17 |
|
Eric Michel Bossan
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
jednatel |
04.09.2006 |
Adresa: |
16000, 22207171, Praha, Dejvice, Sušická, 1847, 17, Sušická 1847/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Eric Michel Bossan
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
26100, Romans, Avenue Dr.Bonnet, 18 |
|
Eric Michel Bossan
|
Neaktivní
od 04.09.2006
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
18, Romans, Avenue Dr.Bonnet, 26100, Avenue Dr.Bonnet 18, 26100 Romans, Francie |
|
Richard Paulson
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
jednatel |
26.02.2003 |
Adresa: |
21715840, Praha 1, Praha 1, Pařížská, 12 |
|
Richard Paulson
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
jednatel |
26.02.2003 |
Adresa: |
11000, 21715840, Praha, Staré Město, Pařížská, 120, 12, Pařížská 120/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Patrick Machan
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
jednatel |
04.05.2000 |
Adresa: |
16000, 25062123, Praha 6, Praha 6, Nebušice, Malý dvůr, 641 |
|
Patrick Machan
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
jednatel |
04.05.2000 |
Adresa: |
16400, 25062123, Praha, Nebušice, Malý dvůr, 641, Malý dvůr 641, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ing. Ivo Filípek
|
Neaktivní
od 04.05.2000
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
10200, Praha lO, Nedokončená, 20 |
|
ing. Ivo Filípek
|
Neaktivní
od 04.05.2000
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
10200, 22638491, Praha, Štěrboholy, Nedokončená, 173, 20, Nedokončená 173/20, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
John L.E. Seidler
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Na zájezdu 2 |
|
John L.E. Seidler
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
10100, 22652914, Praha, Vinohrady, Na zájezdu, 1938, 2, Na zájezdu 1938/2, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|