ONDŘEJ ZEMINA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
04.10.2023 |
Adresa: |
13000, 21793654, Praha, Žižkov, Hartigova, 2395, 194, Hartigova 2395/194, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTINA KUBIŠTOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21693021, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Valentinská, 22, 12 |
|
MARTINA KUBIŠTOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21693021, Praha, Josefov, Valentinská, 22, 12, Valentinská 22/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
KAMIL JANÁČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.07.2021 |
Adresa: |
14200, 26641526, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Okrová, 938, 13 |
|
ONDŘEJ ZEMINA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
15.07.2021 |
Adresa: |
13000, 21793654, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 2395, 194 |
|
MICHAL FLEISCHMANN
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22039716, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Zborovská, 620, 47 |
|
MICHAL FLEISCHMANN
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22039716, Praha, Malá Strana, Zborovská, 620, 47, Zborovská 620/47, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
KAMIL JANÁČEK
|
Neaktivní
od 02.10.2023
|
člen správní rady |
19.07.2021 |
Adresa: |
14200, 26641526, Praha, Libuš, Okrová, 938, 13, Okrová 938/13, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
ONDŘEJ ZEMINA
|
Neaktivní
od 04.10.2023
|
předseda správní rady |
15.07.2021 |
Adresa: |
13000, 21793654, Praha, Žižkov, Koněvova, 2395, 194, Koněvova 2395/194, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAL FLEISCHMANN
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen správní rady |
11.11.2013 |
Adresa: |
15000, 22039716, Praha 5, Malá Strana, Zborovská, 620, 47 |
|
MICHAL FLEISCHMANN
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen správní rady |
11.11.2013 |
Adresa: |
15000, 22039716, Praha, Malá Strana, Zborovská, 620, 47, Zborovská 620/47, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
MICHAL FLEISCHMANN
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
člen správní rady |
28.09.2013 |
Adresa: |
15900, 22031588, Praha 5, Lahovice, K zahradám, 106 |
|
MICHAL FLEISCHMANN
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
člen správní rady |
28.09.2013 |
Adresa: |
15900, 22031588, Praha, Lahovice, K zahradám, 106, K zahradám 106, Lahovice, 15900 Praha 5 |
|
Michal Fleischmann
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
člen správní rady |
03.07.2009 |
Adresa: |
21949271, Praha 4, Praha 4, Nám. Hrdinů, 1125/8 |
|
Michal Fleischmann
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
člen správní rady |
03.07.2009 |
Adresa: |
14000, 21949271, Praha, Nusle, náměstí Hrdinů, 1125, 8, náměstí Hrdinů 1125/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Michel Fleischmann
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
člen správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
21949271, Praha 4, Praha 4, Nám. Hrdinů, 1125/8 |
|
Antonie Boťová
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
místopředseda správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
21793701, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 184 |
|
Ondřej Zemina
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
předseda správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
21793654, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 194 |
|
Kamil Janáček
|
Neaktivní
od 19.07.2021
|
člen správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
21870331, Praha 4, Praha 4, Sládkovičova, 1306 |
|
Martina Kubištová
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
člen správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
Praha 1, Praha 1, Valentýnská, 12 |
|
Milan Kupka
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
místopředseda správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
21950041, Praha 4, Praha 4, Sinkulova, 40/1209 |
|
Michel Fleischmann
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
člen správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
14000, 21949271, Praha, Nusle, náměstí Hrdinů, 1125, 8, náměstí Hrdinů 1125/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Antonie Boťová
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
místopředseda správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
13000, 21793701, Praha, Žižkov, Koněvova, 2399, 184, Koněvova 2399/184, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ONDŘEJ ZEMINA
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
předseda správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
13000, 21793654, Praha, Žižkov, Koněvova, 2395, 194, Koněvova 2395/194, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Kamil Janáček
|
Neaktivní
od 19.07.2021
|
člen správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
14200, 21870331, Praha, Krč, Sládkovičova, 1306, 11, Sládkovičova 1306/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Martina Kubištová
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
člen správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
15521, 22109510, Praha, Sobín, Hostivická, 12, 7, Hostivická 12/7, Sobín, 15521 Praha 1 |
|
Milan Kupka
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
místopředseda správní rady |
01.12.1999 |
Adresa: |
14000, 21950041, Praha, Nusle, Sinkulova, 1209, 40, Sinkulova 1209/40, Nusle, 14000 Praha 4 |
|