DRAHOMÍR RUTA
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
09.08.2017 |
Adresa: |
33008, 30956358, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Ke Březí, 451 |
|
DRAHOMÍR RUTA
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
09.08.2017 |
Adresa: |
33008, 30956358, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Ke Březí, 451, Ke Březí 451, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
DRAHOMÍR RUTA
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22322698, Praha, Bohnice, Sopotská, 642, 64 |
|
PAVEL ŘEŽÁBEK
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
místopředseda |
21.08.2015 |
Adresa: |
14000, 21954577, Praha, Nusle, U Děkanky, 1650, 16 |
|
JIŘÍ JEŽ
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19497318, Brno, Řečkovice, Vránova, 510, 17 |
|
KAREL KŘÍŽEK
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
37007, 23431814, České Budějovice, České Budějovice 7, Na Děkanských polích, 2100, 1 |
|
PETR PAUKNER
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
16000, 22193979, Praha, Dejvice, Vostrovská, 804, 56 |
|
PETR VESELSKÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
sekretář |
21.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22299521, Praha, Holešovice, Heřmanova, 456, 43 |
|
MIROSLAV VRBA
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
předseda |
21.08.2015 |
Adresa: |
25301, 26605597, Hostivice, Hostivice, Jilmová, 2028 |
|
TOMÁŠ DRÁPELA
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
32600, 28492412, Plzeň, Východní Předměstí, Modřínová, 2756, 5 |
|
JAN RUML
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
19300, 22439609, Praha, Horní Počernice, Vlásenická, 1014, 6 |
|
DRAHOMÍR RUTA
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22322698, Praha, Bohnice, Sopotská, 642, 64, Sopotská 642/64, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
PAVEL ŘEŽÁBEK
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
místopředseda |
21.08.2015 |
Adresa: |
14000, 21954577, Praha, Nusle, U Děkanky, 1650, 16, U Děkanky 1650/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PETR VESELSKÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
sekretář |
21.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22299521, Praha, Holešovice, Heřmanova, 456, 43, Heřmanova 456/43, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MIROSLAV VRBA
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
předseda |
21.08.2015 |
Adresa: |
25301, 26605597, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Jilmová, 2028, Jilmová 2028, 25301 Hostivice |
|
TOMÁŠ DRÁPELA
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
32600, 28492412, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Modřínová, 2756, 5, Modřínová 2756/5, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
JAN RUML
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
19300, 22439609, Praha, Horní Počernice, Vlásenická, 1014, 6, Vlásenická 1014/6, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JIŘÍ JEŽ
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19497318, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vránova, 510, 17, Vránova 510/17, Řečkovice, 62100 Brno |
|
KAREL KŘÍŽEK
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
37007, 23431814, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Na Děkanských polích, 2100, 1, Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|
PETR PAUKNER
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
člen |
21.08.2015 |
Adresa: |
16000, 22193979, Praha, Dejvice, Vostrovská, 804, 56, Vostrovská 804/56, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|