Eva Šedinová
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
Jednatel |
23.04.1999 |
Adresa: |
23904224, Hradec Králové, Hradec Králové, Březová, 230 |
|
Eva Šedinová
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
Jednatel |
23.04.1999 |
Adresa: |
50003, 23904224, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Březová, 230, 8, Březová 230/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Martin Soukup
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
jednatel |
16.04.1999 |
Adresa: |
50012, 23816856, Hradec Králové, Hradec Králové, Durychova, 1391 |
|
Ing. Martin Soukup
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
jednatel |
16.04.1999 |
Adresa: |
50012, 23816856, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Durychova, 1391, 6, Durychova 1391/6, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
ing. Gustav Pařízek
|
Neaktivní
od 12.02.1998
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
50346, 100, Třebechovice p. Orebem, Pod domy 724 |
|
ing. Jaroslav Šedina
|
Neaktivní
od 12.02.1998
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
23904224, Hradec Králové, Březová, 230 |
|
ing. Martin S o u k u p
|
Neaktivní
od 16.04.1999
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
50012, 23816856, Hradec Králové, Durychova, 1391 |
|
Ing. Gustav Pařízek
|
Neaktivní
od 12.02.1998
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
50346, 15838919, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Pod domy, 724, Pod domy 724, 50346 Třebechovice pod Orebem |
|
ing. Jaroslav Šedina
|
Neaktivní
od 12.02.1998
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
50003, 23904224, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Březová, 230, 8, Březová 230/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
ing. Martin S o u k u p
|
Neaktivní
od 16.04.1999
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
50012, 23816856, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Durychova, 1391, 6, Durychova 1391/6, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|