JOSEF HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
68001, 15266737, Boskovice, Boskovice, Dukelská, 864, 47 |
|
JOSEF HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
68001, 15266737, Blansko, Boskovice, Boskovice, Dukelská, 864, 47, Dukelská 864/47, 68001 Boskovice |
|
Josef Havlíček
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
53901, 5389909, Hlinsko, Jiráskova, 1297 |
|
Josef Havlíček
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
53901, 5389909, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Jiráskova, 1297, Jiráskova 1297, 53901 Hlinsko |
|
Mária Mačáková
|
Neaktivní
od 02.10.1995
|
jednatel společnosti |
25.10.1993 |
Adresa: |
5452589, Skuteč, Vítězslava Nováka, 12 |
|
Valtr Mačák
|
Neaktivní
od 02.10.1995
|
jednatel společnosti |
25.10.1993 |
Adresa: |
5452589, Skuteč, Vítězslava Nováka, 12 |
|
Mária Mačáková
|
Neaktivní
od 02.10.1995
|
jednatel společnosti |
25.10.1993 |
Adresa: |
53973, 5452589, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Vítězslava Nováka, 12, Vítězslava Nováka 12, 53973 Skuteč |
|
Valtr Mačák
|
Neaktivní
od 02.10.1995
|
jednatel společnosti |
25.10.1993 |
Adresa: |
53973, 5452589, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Vítězslava Nováka, 12, Vítězslava Nováka 12, 53973 Skuteč |
|
Josef Marek
|
Neaktivní
od 25.10.1993
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
53901, Hlinsko v Č., Jiráskova 1331 |
|
Zbyněk Kusý
|
Neaktivní
od 25.10.1993
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
53943, 5220254, Krouna, 291 |
|
Josef Marek
|
Neaktivní
od 25.10.1993
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
53901, 5390265, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Jiráskova, 1331, Jiráskova 1331, 53901 Hlinsko |
|
Zbyněk Kusý
|
Neaktivní
od 25.10.1993
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
53943, 5220254, Chrudim, Krouna, Krouna, 291, č.p. 291, 53943 Krouna |
|