JAN KOPECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50009, 23878274, Hradec Králové, Malšovice, Cejpova, 264, 2 |
|
JAN KOPECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50009, 23878274, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Cejpova, 264, 2, Cejpova 264/2, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Jan Kopecký
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
15.09.2000 |
Adresa: |
50009, 23878274, Hradec Králové, Hradec Králové, Cejpova, 264 |
|
JAN KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
15.09.2000 |
Adresa: |
50009, 23878274, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Cejpova, 264, 2, Cejpova 264/2, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Jan Kopecký
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
jednatel |
24.03.1999 |
Adresa: |
23880538, Hradec Králové, Hradec Králové, Holubova, 495 |
|
Jan Kopecký
|
Neaktivní
od 15.09.2000
|
jednatel |
24.03.1999 |
Adresa: |
50009, 23880538, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Holubova, 495, 9, Holubova 495/9, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Petr Šatava
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
zástupce jednatele |
13.01.1998 |
Adresa: |
56166, Těchonín - Celné, 89 |
|
Petr Šatava
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
zástupce jednatele |
13.01.1998 |
Adresa: |
56166, 18078630, Ústí nad Orlicí, Těchonín, Těchonín, 89, č.p. 89, 56166 Těchonín |
|
Ing. Vojtěch Kopecký
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
1.jednatel |
25.08.1997 |
Adresa: |
Hradec Králové, Hradec Králové, Brněnská, 22 |
|
Ing. Vojtěch Kopecký
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
1.jednatel |
25.08.1997 |
Adresa: |
22, Hradec Králové, Hradec Králové, Brněnská, Brněnská 22, Hradec Králové, okres: Hradec Králové, Česká republika |
|
Vojtěch Kopecký
|
Neaktivní
od 25.08.1997
|
1.jednatel |
18.05.1993 |
Adresa: |
50009, 23880538, Hradec Králové, Holubova, 495 |
|
Petr Šatava
|
Neaktivní
od 13.01.1998
|
zástupce jednatele |
18.05.1993 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové, SNP, 453 |
|
Jan Kopecký
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
zástupce jednatele |
18.05.1993 |
Adresa: |
50009, 23880538, Hradec Králové, Holubova, 495 |
|
Vojtěch Kopecký
|
Neaktivní
od 25.08.1997
|
1.jednatel |
18.05.1993 |
Adresa: |
50009, 23880538, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Holubova, 495, 9, Holubova 495/9, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Petr Šatava
|
Neaktivní
od 13.01.1998
|
zástupce jednatele |
18.05.1993 |
Adresa: |
50003, 23906448, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 453, 59, třída SNP 453/59, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Jan Kopecký
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
zástupce jednatele |
18.05.1993 |
Adresa: |
50009, 23880538, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Holubova, 495, 9, Holubova 495/9, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|