Mgr. JANA BUJÁRKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.08.2023 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. JANA BROULÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.04.2021 |
Adresa: |
10100, 22671331, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23 |
|
Mgr. JANA BROULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
Jednatel |
27.04.2021 |
Adresa: |
10100, 22671331, Praha, Vršovice, Holandská, 1382, 23, Holandská 1382/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. JIŘÍ BROULÍK
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
50315, 20309112, Dolní Přím, Horní Přím, 7 |
|
Ing. JIŘÍ BROULÍK
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
50315, 20309112, Hradec Králové, Dolní Přím, Horní Přím, 7, Horní Přím 7, 50315 Dolní Přím |
|
Mgr. JANA BROULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
Jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
50315, 20309112, Dolní Přím, Horní Přím, 7 |
|
Mgr. JANA BROULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
Jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
50315, 20309112, Hradec Králové, Dolní Přím, Horní Přím, 7, Horní Přím 7, 50315 Dolní Přím |
|
Ing. JIŘÍ BROULÍK
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel společnosti |
08.10.2013 |
Adresa: |
50315, 20309112, Dolní Přím, Horní Přím, 7 |
|
Ing. JIŘÍ BROULÍK
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel společnosti |
08.10.2013 |
Adresa: |
50315, 20309112, Hradec Králové, Dolní Přím, Horní Přím, 7, Horní Přím 7, 50315 Dolní Přím |
|
Ing. Jiří Broulík
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel společnosti |
30.10.2003 |
Adresa: |
50012, 23816716, Hradec Králové, Na Rozhraní, 1377/7 |
|
Ing. Jiří Broulík
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel společnosti |
30.10.2003 |
Adresa: |
50012, 23816716, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Rozhraní, 1377, 7, Na Rozhraní 1377/7, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. Tomáš Nejedlo
|
Neaktivní
od 14.01.2000
|
jednatel společnosti |
16.06.1994 |
Adresa: |
23896779, Hradec Králové, Baarova, 1376 |
|
Ing. Jiří Broulík
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
jednatel společnosti |
16.06.1994 |
Adresa: |
Hradec Králové, E. Beneše, č. 1563 |
|
Ing. Tomáš Nejedlo
|
Neaktivní
od 14.01.2000
|
jednatel společnosti |
16.06.1994 |
Adresa: |
50002, 23896779, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Baarova, 1376, 7, Baarova 1376/7, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Broulík
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
jednatel společnosti |
16.06.1994 |
Adresa: |
č. 1563, Hradec Králové, E. Beneše, E. Beneše č. 1563, Hradec Králové, Česká republika |
|
Ing. Milan Matějíček
|
Neaktivní
od 16.06.1994
|
jednatel společnosti |
06.04.1993 |
Adresa: |
Hradec Králové - Březhrad, U lesíka 106 |
|
Mgr. Simona Matějíčková
|
Neaktivní
od 23.02.2001
|
jednatel společnosti |
06.04.1993 |
Adresa: |
Hradec Králové - Březhrad, U lesíka 106 |
|
Jana Broulíková
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel společnosti |
06.04.1993 |
Adresa: |
Hradec Králové, E.Beneše, 1563 |
|
Ing. Milan Matějíček
|
Neaktivní
od 16.06.1994
|
jednatel společnosti |
06.04.1993 |
Adresa: |
Hradec Králové - Březhrad, U lesíka 106, U lesíka 106, Hradec Králové - Březhrad, Česká republika |
|
Mgr. Simona Matějíčková
|
Neaktivní
od 23.02.2001
|
jednatel společnosti |
06.04.1993 |
Adresa: |
Hradec Králové - Březhrad, U lesíka 106, U lesíka 106, Hradec Králové - Březhrad, Česká republika |
|
Jana Broulíková
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel společnosti |
06.04.1993 |
Adresa: |
1563, Hradec Králové, E.Beneše, E.Beneše 1563, Hradec Králové, Česká republika |
|