JAN DUFFEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.04.2023 |
Adresa: |
56204, 24733971, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 174, Karpatská 174, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
DANIEL RÖSSLER
|
Aktivní
|
starosta |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734161, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, U Vody, 193 |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Aktivní
|
místostarosta |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153 |
|
KAREL HANUS
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734055, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 182 |
|
Ing. DANA MOTLOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24733491, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Kolmá, 128 |
|
PAVEL BUREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24732311, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 11 |
|
JAN DUFFEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56201, 28042051, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 547 |
|
JAN BELAS
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734276, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 203 |
|
LENKA HORNÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734144, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 191 |
|
Ing. MARTIN BRODSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24733385, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 118 |
|
MILAN HANIK
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56206, 24747696, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1234 |
|
DANIEL RÖSSLER
|
Aktivní
|
starosta |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734161, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, U Vody, 193, U Vody 193, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Aktivní
|
místostarosta |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153, Školní 153, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
KAREL HANUS
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734055, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 182, Karpatská 182, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. DANA MOTLOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24733491, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Kolmá, 128, Kolmá 128, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
PAVEL BUREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24732311, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 11, Pražská 11, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
JAN BELAS
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734276, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 203, Karpatská 203, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
LENKA HORNÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24734144, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 191, Pražská 191, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. MARTIN BRODSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56204, 24733385, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 118, Karpatská 118, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
MILAN HANIK
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56206, 24747696, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1234, Heranova 1234, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 28.04.2023
|
člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
56201, 28042051, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 547, Dukelská 547, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
16.10.2019 |
Adresa: |
56201, 28042051, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 547 |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
16.10.2019 |
Adresa: |
56201, 28042051, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 547, Dukelská 547, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24732982, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 79 |
|
DANIEL RÖSSLER
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
starosta |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734161, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, U Vody, 193 |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
místostarosta |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153 |
|
KAREL HANUS
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
jednatel |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734055, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 182 |
|
Ing. DANA MOTLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
hospodář |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24733491, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Kolmá, 128 |
|
LENKA HORNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734144, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 191 |
|
Ing. MARTIN BRODSKÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24733385, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 118 |
|
MILAN HANIK
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56206, 24747696, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1234 |
|
PAVEL BUREŠ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24732311, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 11 |
|
JAN BELAS
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734276, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 203 |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24732982, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 79, Sokolská 79, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
JAN BELAS
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734276, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 203, Karpatská 203, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
DANIEL RÖSSLER
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
starosta |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734161, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, U Vody, 193, U Vody 193, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
místostarosta |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153, Školní 153, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
KAREL HANUS
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
jednatel |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734055, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 182, Karpatská 182, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. DANA MOTLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
hospodář |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24733491, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Kolmá, 128, Kolmá 128, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
LENKA HORNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24734144, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 191, Pražská 191, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. MARTIN BRODSKÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24733385, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 118, Karpatská 118, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
MILAN HANIK
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56206, 24747696, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1234, Heranova 1234, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
PAVEL BUREŠ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
56204, 24732311, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 11, Pražská 11, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
27.09.2019 |
Adresa: |
56201, 28042051, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 547 |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
27.09.2019 |
Adresa: |
56201, 28042051, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 547, Dukelská 547, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
místostarosta |
12.10.2016 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153 |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
místostarosta |
12.10.2016 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153, Školní 153, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
KAREL HANUS
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
17.08.2016 |
Adresa: |
56204, 24734055, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 182 |
|
KAREL HANUS
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
17.08.2016 |
Adresa: |
56204, 24734055, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská, 182, Karpatská 182, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
KAREL HANUS
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
jednatel |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153 |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
místostarosta |
21.03.2015 |
Adresa: |
56002, 24725439, Česká Třebová, Lhotka, 179 |
|
ROMAN SINGER
|
Neaktivní
od 13.08.2018
|
člen výboru |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24732893, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 70 |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
člen výboru |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24732982, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 79 |
|
DANIEL RÖSSLER
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
starosta |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24734161, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, U Vody, 193 |
|
Ing. DANA MOTLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
hospodářka |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24733491, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Kolmá, 128 |
|
LENKA HORNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
náčelnice |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24734144, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 191 |
|
MILAN HANIK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
předseda odboru sportu |
21.03.2015 |
Adresa: |
56206, 24747696, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1234 |
|
VLASTISLAV PIRKL
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
vzdělavatel |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24733105, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 91 |
|
PETR HORNÍČEK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 27221806, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 218 |
|
KAREL HANUS
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
jednatel |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24733768, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 153, Školní 153, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
ONDŘEJ KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
místostarosta |
21.03.2015 |
Adresa: |
56002, 24725439, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lhotka, 179, Lhotka 179, 56002 Česká Třebová |
|
ROMAN SINGER
|
Neaktivní
od 13.08.2018
|
člen výboru |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24732893, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 70, Sokolská 70, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
JAN DUFFEK
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
člen výboru |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24732982, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 79, Sokolská 79, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
PETR HORNÍČEK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 27221806, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 218, Pražská 218, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
DANIEL RÖSSLER
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
starosta |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24734161, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, U Vody, 193, U Vody 193, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. DANA MOTLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
hospodářka |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24733491, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Kolmá, 128, Kolmá 128, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
LENKA HORNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
náčelnice |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24734144, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská, 191, Pražská 191, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
MILAN HANIK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
předseda odboru sportu |
21.03.2015 |
Adresa: |
56206, 24747696, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Heranova, 1234, Heranova 1234, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
VLASTISLAV PIRKL
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
vzdělavatel |
21.03.2015 |
Adresa: |
56204, 24733105, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Školní, 91, Školní 91, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|