ANASTASIA STARK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
jednatel |
11.02.2021 |
Adresa: |
25241, 25840894, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Akátová, 470 |
|
ANASTASIA STARK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
jednatel |
11.02.2021 |
Adresa: |
25241, 25840894, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Akátová, 470, Akátová 470, 25241 Dolní Břežany |
|
ANASTASIJA KURAMŽINA
|
Neaktivní
od 11.02.2021
|
jednatel |
25.04.2018 |
Adresa: |
25241, 25840894, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Akátová, 470 |
|
ANASTASIJA KURAMŽINA
|
Neaktivní
od 11.02.2021
|
jednatel |
25.04.2018 |
Adresa: |
25241, 25840894, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Akátová, 470, Akátová 470, 25241 Dolní Břežany |
|
Valerian Kuramzhin
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
25241, 25217038, Praha-západ, Dolní Břežany, č.p. 444 |
|
Valerian Kuramzhin
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
25241, 25217038, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Dělnická, 444, Dělnická 444, 25241 Dolní Břežany |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 11.08.2004
|
jednatel |
15.03.2003 |
Adresa: |
25241, 6428550, Praha-západ, Dolní Břežany, Nová, 219 |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 11.08.2004
|
jednatel |
15.03.2003 |
Adresa: |
25241, 6428550, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Nová, 219, Nová 219, 25241 Dolní Břežany |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 15.03.2003
|
jednatel |
28.04.1993 |
Adresa: |
22303936, Praha 7, Haškova, 14/838 |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 15.03.2003
|
jednatel |
28.04.1993 |
Adresa: |
17000, 22303936, Praha, Holešovice, Haškova, 838, 14, Haškova 838/14, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|