Ing. PETR LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
15200, 22006893, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Štěpařská, 809, 24 |
|
Ing. Petr Lorenc
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
15200, 22006893, Praha, Hlubočepy, Štěpařská, 809, 24, Štěpařská 809/24, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Jan Pištělák
|
Neaktivní
od 15.03.1994
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
62008, 19434758, Brno, Kosíkova, 2 |
|
Miroslav Tyl
|
Neaktivní
od 15.03.1994
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
66441, Brno, Popůvky, 86 |
|
Ing. Alois Šlesar
|
Neaktivní
od 15.03.1994
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
1861, Beluša, Štúrova 7 |
|
Ing. Zdeněk Koller
|
Neaktivní
od 27.07.1998
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
15500, 22122575, Praha 5, Brdičkova, 1913 |
|
Ing. Fridolín Špatenka
|
Neaktivní
od 27.07.1998
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
15200, 22004629, Praha 5, Renoirova, 624 |
|
Ing. Petr Lorenc
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
15200, 22006893, Praha 5, Štěpařská, 809 |
|
Ing. Jan Pištělák
|
Neaktivní
od 15.03.1994
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
62800, 19434758, Brno-město, Brno, Líšeň, Kosíkova, 2327, 2, Kosíkova 2327/2, Líšeň, 62800 Brno |
|
Miroslav Tyl
|
Neaktivní
od 15.03.1994
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
86, Brno, Popůvky, 66441, Popůvky 86, 66441 Brno, Česká republika |
|
Ing. Alois Šlesar
|
Neaktivní
od 15.03.1994
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
Beluša, Štúrova 7, 1861, Štúrova 7, 1861 Beluša, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Koller
|
Neaktivní
od 27.07.1998
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
15500, 22122575, Praha, Stodůlky, Brdičkova, 1913, 17, Brdičkova 1913/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Fridolín Špatenka
|
Neaktivní
od 27.07.1998
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
15200, 22004629, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 624, 1, Renoirova 624/1, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Petr Lorenc
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
15200, 22006893, Praha, Hlubočepy, Štěpařská, 809, 24, Štěpařská 809/24, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|