DAVID SEVERIN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2024 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313, Nová 313, 66424 Drásov |
|
VERONIKA INKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2024 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313, Nová 313, 66424 Drásov |
|
Ing. BOŽÍK SEVERIN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2022 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313 |
|
Ing. BOŽÍK SEVERIN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2022 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313, Nová 313, 66424 Drásov |
|
Ing. BOŽÍK SEVERIN
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
jednatel |
25.04.2019 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, 313 |
|
Ing. BOŽÍK SEVERIN
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
jednatel |
25.04.2019 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313, Nová 313, 66424 Drásov |
|
Ing. Božík Severin
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
jednatel |
03.02.2012 |
Adresa: |
66424, 24954951, Drásov, 313 |
|
Ing. BOŽÍK SEVERIN
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
jednatel |
03.02.2012 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313, Nová 313, 66424 Drásov |
|
ing. Božik Severin
|
Neaktivní
od 03.02.2012
|
jednatel |
25.04.2002 |
Adresa: |
66424, 24954951, Drásov, 313 |
|
ing. Božik Severin
|
Neaktivní
od 03.02.2012
|
jednatel |
25.04.2002 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313, Nová 313, 66424 Drásov |
|
ing. Božik Severin
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
jednatel |
28.06.1993 |
Adresa: |
66424, 24954951, Drásov, 313 |
|
ing. Božik Severin
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
jednatel |
28.06.1993 |
Adresa: |
66424, 24954951, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Nová, 313, Nová 313, 66424 Drásov |
|