Michael Kruk
|
Neaktivní
od 12.07.2002
|
jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
3, Praha, Zímova, 624 |
|
Michael Kruk
|
Neaktivní
od 12.07.2002
|
jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
624, Praha, Zímova, Zímova 624, Praha, Česká republika |
|
Michael Kruk
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
12.01.1995 |
Adresa: |
3, Praha, Zímova, 624 |
|
Michael Kruk
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
12.01.1995 |
Adresa: |
624, Praha, Zímova, Zímova 624, Praha, Česká republika |
|
Jaroslav Koláček
|
Neaktivní
od 12.01.1995
|
jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
3, Brno, H. Malířové, 8 |
|
Ing. Zdeněk Čížek
|
Neaktivní
od 12.01.1995
|
jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
3, Brno, Schweigrova, 17 |
|
Jan Zagrapan
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
3, Brno, J. Faimanové, 10 |
|
Jaroslav Koláček
|
Neaktivní
od 12.01.1995
|
jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
63800, 19259981, Brno-město, Brno, Lesná, Heleny Malířové, 161, 8, Heleny Malířové 161/8, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Zdeněk Čížek
|
Neaktivní
od 12.01.1995
|
jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
61700, 19397372, Brno-město, Brno, Komárov, Schwaigrova, 659, 17, Schwaigrova 659/17, Komárov, 61700 Brno |
|
Jan Zagrapan
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
10, Brno, J. Faimanové, J. Faimanové 10, Brno, Česká republika |
|