JOSEF LEBL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2019 |
Adresa: |
62800, 19572760, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4114, 6 |
|
JOSEF LEBL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2019 |
Adresa: |
62800, 19572760, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4114, 6, Čejkovická 4114/6, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. JINDŘICH PLÁTENÍK
|
Neaktivní
od 03.06.2015
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
60300, 19110090, Brno, Staré Brno, Veletržní, 684, 3 |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5 |
|
JOSEF LEBL
|
Neaktivní
od 01.12.2019
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
66403, 24643921, Podolí, Podolí, 285 |
|
ing. Jindřich Pláteník
|
Neaktivní
od 03.06.2015
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
60300, 19110090, Brno-město, Brno, Staré Brno, Veletržní, 684, 3, Veletržní 684/3, Staré Brno, 60300 Brno |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5, Čejkovická 4081/5, Židenice, 62800 Brno |
|
JOSEF LEBL
|
Neaktivní
od 01.12.2019
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
66403, 24643921, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 285, č.p. 285, 66403 Podolí |
|
JOSEF LEBL
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
66403, 24643921, Podolí, Podolí, 285 |
|
JOSEF LEBL
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
66403, 24643921, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 285, č.p. 285, 66403 Podolí |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5 |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5, Čejkovická 4081/5, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. JINDŘICH PLÁTENÍK
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
60300, 19110090, Brno, Staré Brno, Veletržní, 684, 3 |
|
ing. Jindřich Pláteník
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
60300, 19110090, Brno-město, Brno, Staré Brno, Veletržní, 684, 3, Veletržní 684/3, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Jan Hloušek
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno, Čejkovická, 4081, 5 |
|
JAN HLOUŠEK
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
62800, 19572441, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4081, 5, Čejkovická 4081/5, Židenice, 62800 Brno |
|
Miroslav Hloušek
|
Neaktivní
od 29.11.2011
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
66447, Střelice u Brna, Jar. Svobody, 13 |
|
Ing. Jindřich Pláteník
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
60300, 19110090, Brno, Veletržní, 3 |
|
Josef Lebl
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
62800, 19572611, Brno, Bořetická, 13 |
|
Miroslav Hloušek
|
Neaktivní
od 29.11.2011
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
66447, 24160041, Brno-venkov, Střelice, Střelice, Jar. Svobody, 501, 13, Jar. Svobody 501/13, 66447 Střelice |
|
ing. Jindřich Pláteník
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
60300, 19110090, Brno-město, Brno, Staré Brno, Veletržní, 684, 3, Veletržní 684/3, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Josef Lebl
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
62800, 19572611, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4099, 13, Bořetická 4099/13, Židenice, 62800 Brno |
|
Miroslav Hloušek
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
04.08.1993 |
Adresa: |
Střelice u Brna, Komenského 675 |
|
Josef Lébl
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
04.08.1993 |
Adresa: |
19572611, Brno, Bořetická, 13 |
|
ing. Jindřich Pláteník
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
04.08.1993 |
Adresa: |
19110090, Brno, Veletržní, 3 |
|
Miroslav Hloušek
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
04.08.1993 |
Adresa: |
Střelice u Brna, Komenského 675, Komenského 675, Střelice u Brna, Česká republika |
|
Josef Lébl
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
04.08.1993 |
Adresa: |
62800, 19572611, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4099, 13, Bořetická 4099/13, Židenice, 62800 Brno |
|
ing. Jindřich Pláteník
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
04.08.1993 |
Adresa: |
60300, 19110090, Brno-město, Brno, Staré Brno, Veletržní, 684, 3, Veletržní 684/3, Staré Brno, 60300 Brno |
|