Ing TOMÁŠ HRUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
28922, 26615959, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Hrabanov, 1839 |
|
Ing. KAREL BARTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
66904, 25175441, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Zahradní, 713, 2 |
|
Ing TOMÁŠ HRUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
28922, 26615959, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Hrabanov, 1839, Hrabanov 1839, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ing. KAREL BARTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
66904, 25175441, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Zahradní, 713, 2, Zahradní 713/2, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
Ing. VÁCLAV KRČ
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
68501, 28393309, Bučovice, Černčín, Májová, 157 |
|
MILAN BARTOŠEK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
68501, 72537116, Bučovice, Bučovice, Školní, 1088 |
|
Ing. VÁCLAV KRČ
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
68501, 28393309, Vyškov, Bučovice, Černčín, Májová, 157, Májová 157, Černčín, 68501 Bučovice |
|
MILAN BARTOŠEK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
68501, 72537116, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Školní, 1088, Školní 1088, 68501 Bučovice |
|
Ing. VÁCLAV KRČ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
68501, 28393309, Bučovice, Černčín, Májová, 157 |
|
Milan Bartošek
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
68501, Bučovice, Bučovice, Školní, 1088 |
|
MILAN BARTOŠEK
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
68501, 72537116, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Školní, 1088, Školní 1088, 68501 Bučovice |
|
Ing. VÁCLAV KRČ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
68501, 28393309, Vyškov, Bučovice, Černčín, Májová, 157, Májová 157, Černčín, 68501 Bučovice |
|
Milan Bartošek
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
04.01.2002 |
Adresa: |
68501, 487546, Kojátky, 157 |
|
Milan Bartošek
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
04.01.2002 |
Adresa: |
68501, 487546, Vyškov, Kojátky, Kojátky, 157, č.p. 157, 68501 Kojátky |
|
Milan Bartošek
|
Neaktivní
od 04.01.2002
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
487546, Vyškov, Kojátky, 157 |
|
Milan Bartošek
|
Neaktivní
od 04.01.2002
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
68501, 487546, Vyškov, Kojátky, Kojátky, 157, č.p. 157, 68501 Kojátky |
|
Miroslav Pavlus
|
Neaktivní
od 08.04.1999
|
jednatel |
29.07.1993 |
Adresa: |
68501, 13851446, Bohaté Málkovice, 26 |
|
Ing. Václav Krč
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
29.07.1993 |
Adresa: |
68501, Černčín, 52 |
|
Miroslav Pavlus
|
Neaktivní
od 08.04.1999
|
jednatel |
29.07.1993 |
Adresa: |
68501, 13851446, Vyškov, Bohaté Málkovice, Bohaté Málkovice, 26, č.p. 26, 68501 Bohaté Málkovice |
|
Ing. Václav Krč
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
29.07.1993 |
Adresa: |
68501, 507423, Vyškov, Bučovice, Černčín, Májová, 52, Májová 52, Černčín, 68501 Bučovice |
|