JITKA VÍTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
25.04.2018 |
Adresa: |
66424, 78199433, Brno-venkov, Drásov, Drásov, 573 |
|
JITKA VÍTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
25.04.2018 |
Adresa: |
66424, 78199433, Brno-venkov, Drásov, Drásov, 573, Východní 573, 66424 Drásov |
|
Ing. PETR BARTL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2 |
|
Ing. PETR BARTL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2, Rysova 523/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
JITKA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatelka |
24.10.2016 |
Adresa: |
62500, 19562373, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Sevastopolská, 341, 11 |
|
JITKA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatelka |
24.10.2016 |
Adresa: |
62500, 19562373, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Sevastopolská, 341, 11, Sevastopolská 341/11, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
JITKA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatelka |
04.08.2014 |
Adresa: |
62500, 19562373, Brno, Starý Lískovec, Sevastopolská, 341, 11 |
|
JITKA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatelka |
04.08.2014 |
Adresa: |
62500, 19562373, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Sevastopolská, 341, 11, Sevastopolská 341/11, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. PETR BARTL
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2 |
|
Ing. PETR BARTL
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2, Rysova 523/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
62100, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2 |
|
RNDr. Zdeněk Novák
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
68401, Kobeřice u Brna, Na Kopci, 15 |
|
Ing. PETR BARTL
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2, Rysova 523/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
RNDr. Zdeněk Novák
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
68401, 449920, Vyškov, Kobeřice u Brna, Kobeřice u Brna, Na Kopci, 15, Na Kopci 15, 68401 Kobeřice u Brna |
|
RNDr. Zdeněk Novák
|
Neaktivní
od 20.09.2012
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
62100, 19473761, Brno, Třešňová, 6 |
|
ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 20.09.2012
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
62100, 19475527, Brno, Rysova, 22 |
|
RNDr. Zdeněk Novák
|
Neaktivní
od 20.09.2012
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
62100, 19473761, Brno-město, Brno, Medlánky, Třešňová, 332, 6, Třešňová 332/6, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 20.09.2012
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
62100, 19475527, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 515, 22, Rysova 515/22, Medlánky, 62100 Brno |
|
RNDr. Zdeněk Novák
|
Neaktivní
od 21.03.2000
|
jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
62100, 19473761, Brno, Třešňová, 6 |
|
ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 21.03.2000
|
jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
62100, Brno, Broskvoňova, 2 |
|
RNDr. Zdeněk Novák
|
Neaktivní
od 21.03.2000
|
jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
62100, 19473761, Brno-město, Brno, Medlánky, Třešňová, 332, 6, Třešňová 332/6, Medlánky, 62100 Brno |
|
ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 21.03.2000
|
jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
62100, 19474733, Brno-město, Brno, Medlánky, Broskvoňová, 428, 2, Broskvoňová 428/2, Medlánky, 62100 Brno |
|