Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | FARM, spol. s r.o. - v likvidaci |
ICO: | 49436171 |
Registrovaná adresa: | 66902, 11009187, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dvořákova, 2924, 21, Dvořákova 2924/21, 66902 Znojmo |
Začleněno na: | 09.08.1993 |
Datum ukončení: | 09.02.2000 |
Předmět podnikání: |
koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy
činnosti vyhrazené zvláštními předpisy
poradenská činnost v zemědělství, mimo činnosti vyhrazené
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, mimo
zvláštními předpisy
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. Pavel Spišiak | Neaktivní od 09.02.2000 | 09.08.1993 | |
|
|||
Jan Kubala | Neaktivní od 09.02.2000 | 09.08.1993 | |
|
|||
Lenka Mahrová | Neaktivní od 09.02.2000 | 09.08.1993 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. Jan Kubala | Neaktivní od 09.02.2000 | likvidátor | 01.11.1995 |
|
|||
ing. Jan Kubala | Neaktivní od 09.02.2000 | likvidátor | 01.11.1995 |
|
|||
ing. Pavel Spišiak | Neaktivní od 09.02.2000 | jednatel | 09.08.1993 |
|
|||
Jan Kubala | Neaktivní od 09.02.2000 | jednatel | 09.08.1993 |
|
|||
Lenka Mahrová | Neaktivní od 09.02.2000 | jednatel | 09.08.1993 |
|
|||
ing. Pavel Spišiak | Neaktivní od 09.02.2000 | jednatel | 09.08.1993 |
|
|||
Jan Kubala | Neaktivní od 09.02.2000 | jednatel | 09.08.1993 |
|
|||
Lenka Mahrová | Neaktivní od 09.02.2000 | jednatel | 09.08.1993 |
|
Registrační číslo FARM, spol. s r.o. - v likvidaci je 49436171.
Registrační adresa FARM, spol. s r.o. - v likvidaci je 66902, 11009187, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dvořákova, 2924, 21, Dvořákova 2924/21, 66902 Znojmo.
FARM, spol. s r.o. - v likvidaci byla založena 09.08.1993.