Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | AGA, spol. s r.o. - v likvidaci |
ICO: | 49436791 |
Registrovaná adresa: | 60200, 19094345, Brno-město, Brno, Brno-město, náměstí Svobody, 93, 22, náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 60200 Brno |
Začleněno na: | 11.08.1993 |
Datum ukončení: | 12.06.2013 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
zprostředkovatelská činnost
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Antonio Ginetti | Neaktivní od 12.06.2013 | 24.02.2012 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Antonino Di Bartolo | Neaktivní od 12.06.2013 | jednatel | 24.02.2012 |
|
|||
Antonino Di Bartolo | Neaktivní od 12.06.2013 | jednatel | 24.02.2012 |
|
|||
Antonio Di Bartolo | Neaktivní od 24.02.2012 | likvidátor | 16.08.2011 |
|
|||
Antonio Di Bartolo | Neaktivní od 24.02.2012 | likvidátor | 16.08.2011 |
|
|||
Antonio Di Bartolo | Neaktivní od 16.08.2011 | likvidátor | 07.03.1996 |
|
|||
Antonio Di Bartolo | Neaktivní od 16.08.2011 | likvidátor | 07.03.1996 |
|
|||
Antonino Di Bartolo | Neaktivní od 24.02.2012 | jednatel | 28.11.1994 |
|
|||
Antonino Di Bartolo | Neaktivní od 24.02.2012 | jednatel | 28.11.1994 |
|
|||
František Ostřížek | Neaktivní od 28.11.1994 | jednatel | 11.08.1993 |
|
|||
Ing. Vladimír Filip | Neaktivní od 28.11.1994 | jednatel | 11.08.1993 |
|
|||
František Ostřížek | Neaktivní od 28.11.1994 | jednatel | 11.08.1993 |
|
|||
Ing. Vladimír Filip | Neaktivní od 28.11.1994 | jednatel | 11.08.1993 |
|
Registrační číslo AGA, spol. s r.o. - v likvidaci je 49436791.
Registrační adresa AGA, spol. s r.o. - v likvidaci je 60200, 19094345, Brno-město, Brno, Brno-město, náměstí Svobody, 93, 22, náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 60200 Brno.
AGA, spol. s r.o. - v likvidaci byla založena 11.08.1993.