ALEŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2021 |
Adresa: |
66471, 27420655, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Okřínek, 774 |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2021 |
Adresa: |
66471, 27420655, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Okřínek, 774, Okřínek 774, 66471 Veverská Bítýška |
|
MICHAEL FÖRSTER
|
Aktivní
|
jednatel |
17.11.2015 |
Adresa: |
4700, Eupen, Schlüsselhof 5 |
|
MICHAEL FÖRSTER
|
Aktivní
|
jednatel |
17.11.2015 |
Adresa: |
Eupen, Schlüsselhof 5, 4700, Schlüsselhof 5, 4700 Eupen, Belgie |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
jednatel |
03.07.2018 |
Adresa: |
66471, 27420655, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Pod horkou, 774 |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
jednatel |
03.07.2018 |
Adresa: |
66471, 27420655, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Okřínek, 774, Okřínek 774, 66471 Veverská Bítýška |
|
MARIÁN PAULÍČEK
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
Jednatel |
18.01.2016 |
Adresa: |
82106, Bratislava, Orenburska 41 |
|
MARIÁN PAULÍČEK
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
Jednatel |
18.01.2016 |
Adresa: |
Bratislava, Orenburska 41, 82106, Orenburska 41, 82106 Bratislava, Slovensko |
|
Ing. JAN MUSIL
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
77900, 23306718, Olomouc, Nová Ulice, Marie Pospíšilové, 589, 2 |
|
Ing. JAN MUSIL
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
77900, 23306718, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Marie Pospíšilové, 589, 2, Marie Pospíšilové 589/2, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jan Musil
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
24.08.2007 |
Adresa: |
77900, 23306718, Olomouc, M. Pospíšilové, 2 |
|
Ing. JAN MUSIL
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
24.08.2007 |
Adresa: |
77900, 23306718, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Marie Pospíšilové, 589, 2, Marie Pospíšilové 589/2, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ing. Vítězslav Sedlák
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
jednatel |
16.05.2006 |
Adresa: |
67801, 15235661, Blansko, Zborovecká, 29 |
|
ing. Vítězslav Sedlák
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
jednatel |
16.05.2006 |
Adresa: |
67801, 15235661, Blansko, Blansko, Blansko, Zborovecká, 1500, 29, Zborovecká 1500/29, 67801 Blansko |
|
ing. Vítězslav Sedlák
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
jednatel |
29.04.2004 |
Adresa: |
67801, 15236170, Blansko, Blansko, Vodní, 10 |
|
ing. Vítězslav Sedlák
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
jednatel |
29.04.2004 |
Adresa: |
67801, 15236170, Blansko, Blansko, Blansko, Vodní, 1543, 10, Vodní 1543/10, 67801 Blansko |
|
ing. Vítězslav Sedlák
|
Neaktivní
od 29.04.2004
|
jednatel |
24.02.2004 |
Adresa: |
67801, 15226948, Blansko, Blansko, Vodní, 5 |
|
ing. Vítězslav Sedlák
|
Neaktivní
od 29.04.2004
|
jednatel |
24.02.2004 |
Adresa: |
67801, 15226948, Blansko, Blansko, Blansko, Vodní, 613, 5, Vodní 613/5, 67801 Blansko |
|
Ing. Radomír Zamazal
|
Neaktivní
od 24.02.2004
|
jednatel |
12.04.2002 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Preslova, 33 |
|
Ing. Radomír Zamazal
|
Neaktivní
od 24.02.2004
|
jednatel |
12.04.2002 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Pisárky, Preslova, 302, 33, Preslova 302/33, Pisárky, 60200 Brno |
|
Adolfo Borgoňó Puyuelo nar. 13.10.1943
|
Neaktivní
od 15.05.1998
|
Jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Preslova, 33 |
|
Ing. Radomír Zamazal
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Preslova, 33 |
|
Adolfo Borgoňó Puyuelo nar. 13.10.1943
|
Neaktivní
od 15.05.1998
|
Jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Pisárky, Preslova, 302, 33, Preslova 302/33, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Radomír Zamazal
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Pisárky, Preslova, 302, 33, Preslova 302/33, Pisárky, 60200 Brno |
|
Adolfo Borgoňó Puyuelo
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
Jednatel |
18.04.1995 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno, Preslova, 33 |
|
Adolfo Borgoňó Puyuelo
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
Jednatel |
18.04.1995 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Pisárky, Preslova, 302, 33, Preslova 302/33, Pisárky, 60200 Brno |
|
Adolfo Borgoňo Puyuelo
|
Neaktivní
od 18.04.1995
|
Jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
Rohule-Rejčkov 18 |
|
Adolfo Borgoňo Puyuelo
|
Neaktivní
od 18.04.1995
|
Jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
Rohule-Rejčkov 18, Rohule-Rejčkov 18, Česká republika |
|
Ing. Radomír Zamazal
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno, Preslova, 33 |
|
Ing. Radomír Zamazal
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
60200, 19143052, Brno-město, Brno, Pisárky, Preslova, 302, 33, Preslova 302/33, Pisárky, 60200 Brno |
|