RADEK PETŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2024 |
Adresa: |
61600, 19581491, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zeleného, 664, 6, Zeleného 664/6, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JAROSLAV HRŮZA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2022 |
Adresa: |
67922, 81271395, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 495 |
|
Ing. JAROSLAV HRŮZA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2022 |
Adresa: |
67922, 81271395, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 495, č.p. 495, 67922 Lipůvka |
|
Ing. MIROSLAV PETŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
67551, 18797539, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958 |
|
Ing. ALEŠ ZADRAŽIL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9 |
|
Ing. ALEŠ ZADRAŽIL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9, Kabátníkova 575/9, Ponava, 60200 Brno |
|
RADEK PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
jednatel |
14.06.2023 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9, Kabátníkova 575/9, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. MIROSLAV PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
67551, 18797539, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958, Čelakovského 958, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. MIROSLAV PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
67551, 18797539, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958 |
|
Ing. ALEŠ ZADRAŽIL
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9 |
|
Ing. ALEŠ ZADRAŽIL
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9, Kabátníkova 575/9, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. MIROSLAV PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
67551, 18797539, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958, Čelakovského 958, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. Aleš Zadražil
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno, Kabátníkova, 9 |
|
Ing. ALEŠ ZADRAŽIL
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9, Kabátníkova 575/9, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. Aleš Zadražil
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
19129777, Brno-město, Brno, Strž, 9 |
|
Ing. Miroslav Petříček
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
18797539, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958 |
|
Ing. Aleš Zadražil
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
63900, 19129777, Brno-město, Brno, Štýřice, Strž, 726, 9, Strž 726/9, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. MIROSLAV PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
67551, 18797539, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958, Čelakovského 958, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. Miroslav Petříček
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
18797539, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958 |
|
Ing. Aleš Zadražil
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
19129777, Brno, Strž, 9 |
|
Ing. MIROSLAV PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
67551, 18797539, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, Čelakovského, 958, Čelakovského 958, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. Aleš Zadražil
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
63900, 19129777, Brno-město, Brno, Štýřice, Strž, 726, 9, Strž 726/9, Štýřice, 63900 Brno |
|