FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
předseda představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
59401, 73521205, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Závist, 24 |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
místopředseda představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105 |
|
JAN HORKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
člen představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
59444, 3622959, Žďár nad Sázavou, Netín, Netín, 58 |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
předseda představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
59401, 73521205, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Závist, 24, Závist 24, 59401 Lavičky |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
místopředseda představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105, č.p. 105, 59401 Lavičky |
|
JAN HORKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
člen představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
59444, 3622959, Žďár nad Sázavou, Netín, Netín, 58, č.p. 58, 59444 Netín |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
předseda představenstva |
17.11.2016 |
Adresa: |
59401, 73521205, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Závist, 24 |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
předseda představenstva |
17.11.2016 |
Adresa: |
59401, 73521205, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Závist, 24, Závist 24, 59401 Lavičky |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 17.11.2016
|
předseda představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
59401, 3601889, Lavičky, Závist, 18 |
|
Mgr. JIŘÍ ŠVEC
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
místopředseda představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
59401, 3493920, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Lesní, 1367, 7 |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
člen představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
59401, 3601668, Lavičky, Lavičky, 105 |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 17.11.2016
|
předseda představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
59401, 3601889, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Závist, 18, Závist 18, 59401 Lavičky |
|
Mgr. JIŘÍ ŠVEC
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
místopředseda představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
59401, 3493920, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Lesní, 1367, 7, Lesní 1367/7, 59401 Velké Meziříčí |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
člen představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105, č.p. 105, 59401 Lavičky |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
předseda představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
59401, 3601889, Lavičky, Závist, 18 |
|
Mgr. Jiří Švec
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
místopředseda představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
59401, 3493920, Velké Meziříčí, Lesní, 1367, 7 |
|
Miroslav Tesař
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
člen představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
59401, 3601668, Lavičky, 105 |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
předseda představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
59401, 3601889, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Závist, 18, Závist 18, 59401 Lavičky |
|
Mgr. JIŘÍ ŠVEC
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
místopředseda představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
59401, 3493920, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Lesní, 1367, 7, Lesní 1367/7, 59401 Velké Meziříčí |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
člen představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105, č.p. 105, 59401 Lavičky |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
předseda představenstva |
11.07.2007 |
Adresa: |
59401, 3601889, Lavičky, Závist, 18 |
|
Mgr. Jiří Švec
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
místopředseda představenstva |
11.07.2007 |
Adresa: |
59401, 3493920, Velké Meziříčí, Lesní, 1367/7 |
|
Miroslav Tesař
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
člen představenstva |
11.07.2007 |
Adresa: |
59401, 3601668, Lavičky, 105 |
|
FRANTIŠEK BRABEC
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
předseda představenstva |
11.07.2007 |
Adresa: |
59401, 3601889, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Závist, 18, Závist 18, 59401 Lavičky |
|
Mgr. JIŘÍ ŠVEC
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
místopředseda představenstva |
11.07.2007 |
Adresa: |
59401, 3493920, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Lesní, 1367, 7, Lesní 1367/7, 59401 Velké Meziříčí |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
člen představenstva |
11.07.2007 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105, č.p. 105, 59401 Lavičky |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
předseda představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
Žďár nad Sázavou, Závist, 4 |
|
Václav Chalupa
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
místopředseda představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
3480771, Žďár nad Sázavou, Olší nad Oslavou, 82 |
|
Miroslav Tesař
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
člen představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, 105 |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
předseda představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
4, Žďár nad Sázavou, Závist, Závist 4, okres: Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
Václav Chalupa
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
místopředseda představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
59401, 3480771, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Olší nad Oslavou, 82, Olší nad Oslavou 82, 59401 Velké Meziříčí |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 11.07.2007
|
člen představenstva |
19.07.2002 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105, č.p. 105, 59401 Lavičky |
|
Václav Chalupa
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
místopředseda představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
3480771, Žďár nad Sázavou, Olší nad Oslavou, 82 |
|
Václav Chalupa
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
místopředseda představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
59401, 3480771, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Olší nad Oslavou, 82, Olší nad Oslavou 82, 59401 Velké Meziříčí |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
předseda představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
7857055, Blansko, Závist, 4 |
|
Václav Chalupa
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
člen představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
3480771, Olší nad Oslavou, 82 |
|
Ing. Karel Urban
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
místopředseda představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
3611086, Žďár nad Sázavou, Měřín, 323 |
|
Václav Chalupa
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
člen představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
3480771, Žďár nad Sázavou, Olší nad Oslavou, 82 |
|
Pavel Průša
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
člen představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
Žďár nad Sázavou, Netín, 37 |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
předseda představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
Žďár nad Sázavou, Závist, 4 |
|
Miroslav Tesař
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
člen představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, 105 |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
předseda představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
67922, 7857055, Blansko, Závist, Závist, 4, č.p. 4, 67922 Závist |
|
Václav Chalupa
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
člen představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
59401, 3480771, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Olší nad Oslavou, 82, Olší nad Oslavou 82, 59401 Velké Meziříčí |
|
Ing. Karel Urban
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
místopředseda představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
59442, 3611086, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Brněnská, 323, Brněnská 323, 59442 Měřín |
|
Pavel Průša
|
Neaktivní
od 17.12.2001
|
člen představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
37, Žďár nad Sázavou, Netín, Netín 37, okres: Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
člen představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105, č.p. 105, 59401 Lavičky |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
předseda představenstva |
21.10.1998 |
Adresa: |
4, Žďár nad Sázavou, Závist, Závist 4, okres: Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
Josef Sedláček
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
|
Josef Dohnal
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
3477061, Svařenov, 7 |
|
Miroslav Rouš
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
3801276, Zadní Zhořec, 11 |
|
Václav C h a l u p a
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
3480771, Olší nad Oslavou, 82 |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
předseda představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
7857055, Závist, 4 |
|
ing. Karel Urban
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
místopředseda představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
3611086, Měřín, 323 |
|
Miroslav Tesař
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
3601668, Lavičky, 105 |
|
Josef Sedláček
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
40, Hrbov, Hrbov 40, Česká republika |
|
Josef Dohnal
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
59401, 3477061, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Svařenov, 7, Svařenov 7, 59401 Velké Meziříčí |
|
Miroslav Rouš
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
59444, 3801276, Žďár nad Sázavou, Zadní Zhořec, Zadní Zhořec, 11, č.p. 11, 59444 Zadní Zhořec |
|
Václav C h a l u p a
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
59401, 3480771, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Olší nad Oslavou, 82, Olší nad Oslavou 82, 59401 Velké Meziříčí |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
předseda představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
67922, 7857055, Blansko, Závist, Závist, 4, č.p. 4, 67922 Závist |
|
Ing. Karel Urban
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
místopředseda představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
59442, 3611086, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Brněnská, 323, Brněnská 323, 59442 Měřín |
|
MIROSLAV TESAŘ
|
Neaktivní
od 21.10.1998
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
59401, 3601668, Žďár nad Sázavou, Lavičky, Lavičky, 105, č.p. 105, 59401 Lavičky |
|