Ing. JIŘÍ MILFAJT
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
59211, 79015948, Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, Velká Losenice, 374 |
|
Ing. JIŘÍ MILFAJT
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
59211, 79015948, Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, Velká Losenice, 374, č.p. 374, 59211 Velká Losenice |
|
HANA MILFAJTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
59211, 79015948, Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, Velká Losenice, 374 |
|
HANA MILFAJTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
59211, 79015948, Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, Velká Losenice, 374, č.p. 374, 59211 Velká Losenice |
|
HANA MILFAJTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
jednatel |
20.06.2018 |
Adresa: |
59101, 3410340, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Brodská, 1991, 62 |
|
HANA MILFAJTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
jednatel |
20.06.2018 |
Adresa: |
59101, 3410340, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Brodská, 1991, 62, Brodská 1991/62, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. KAREL UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 08.03.2018
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
59102, 3404668, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Bezručova, 114, 16 |
|
Ing. KAREL UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 08.03.2018
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
59102, 3404668, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Bezručova, 114, 16, Bezručova 114/16, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou |
|
ing. JIŘÍ MILFAJT
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
59101, 3412474, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Na Úvoze, 741, 23 |
|
ing. JIŘÍ MILFAJT
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
59101, 3412474, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Na Úvoze, 741, 23, Na Úvoze 741/23, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. Karel Uhlíř
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
59102, 3404668, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Bezručova, 114, 16 |
|
Ing. KAREL UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
59102, 3404668, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Bezručova, 114, 16, Bezručova 114/16, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. Karel Uhlíř
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
18.01.2003 |
Adresa: |
3397815, Žďár nad Sázavou, Dolní, 182/28 |
|
Ing. Karel Uhlíř
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
18.01.2003 |
Adresa: |
59101, 3397815, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Dolní, 182, 28, Dolní 182/28, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
ing. Ivo Tomečka
|
Neaktivní
od 31.05.2002
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
59442, Měřín, Blízkov, 63 |
|
Ing. Karel Uhlíř
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
Žďár nad Sázavou, Dolní, 28/14 |
|
ing. Jiří Milfajt
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
3412474, Žďár nad Sázavou, Na úvoze, 23 |
|
ing. Ivo Tomečka
|
Neaktivní
od 31.05.2002
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
59442, 3508862, Žďár nad Sázavou, Blízkov, Blízkov, 63, č.p. 63, 59442 Blízkov |
|
Ing. Karel Uhlíř
|
Neaktivní
od 18.01.2003
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
28/14, Žďár nad Sázavou, Dolní, Dolní 28/14, Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
ing. JIŘÍ MILFAJT
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
59101, 3412474, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Na Úvoze, 741, 23, Na Úvoze 741/23, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
ing. Jiří Milfajt
|
Neaktivní
od 08.02.2002
|
jednatel |
17.11.1997 |
Adresa: |
3412474, Žďár nad Sázavou, Na úvoze, 23 |
|
ing. Ivo Tomečka
|
Neaktivní
od 08.02.2002
|
jednatel |
17.11.1997 |
Adresa: |
59442, Žďár nad Sázavou, Měřín, Blízkov, 63 |
|
ing. JIŘÍ MILFAJT
|
Neaktivní
od 08.02.2002
|
jednatel |
17.11.1997 |
Adresa: |
59101, 3412474, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Na Úvoze, 741, 23, Na Úvoze 741/23, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
ing. Ivo Tomečka
|
Neaktivní
od 08.02.2002
|
jednatel |
17.11.1997 |
Adresa: |
59442, 3508862, Žďár nad Sázavou, Blízkov, Blízkov, 63, č.p. 63, 59442 Blízkov |
|
Ing. Karel Uhlíř
|
Neaktivní
od 08.02.2002
|
jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
Žďár nad Sázavou, Dolní, 28/14 |
|
Ing. Karel Uhlíř
|
Neaktivní
od 08.02.2002
|
jednatel |
06.10.1993 |
Adresa: |
28/14, Žďár nad Sázavou, Dolní, Dolní 28/14, Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|