MICHAL GACÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2380, 52 |
|
MICHAL GACÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2380, 52, tř. Budovatelů 2380/52, 43401 Most |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
27.05.2015 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2 |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
27.05.2015 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
41501, 26278804, Teplice, Teplice, Jankovcova, 3240 |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
41501, 26278804, Teplice, Teplice, Teplice, Jankovcova, 3240, Jankovcova 3240, 41501 Teplice |
|
Zdeněk Kříž
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
01.11.1993 |
Adresa: |
19564775, Brno, Čermákova, 28 |
|
Zdeněk Kříž
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
01.11.1993 |
Adresa: |
62500, 19564775, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Čermákova, 585, 28, Čermákova 585/28, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|