RADEK GAZDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.12.2022 |
Adresa: |
69667, 13511343, Hodonín, Radějov, Radějov, 311 |
|
RADEK GAZDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.12.2022 |
Adresa: |
69667, 13511343, Hodonín, Radějov, Radějov, 311, č.p. 311, 69667 Radějov |
|
VÍT LŽIČAŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.01.2016 |
Adresa: |
69667, 13511254, Hodonín, Radějov, Radějov, 299 |
|
VLASTIMIL NOVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
16.01.2016 |
Adresa: |
69667, 26041987, Hodonín, Radějov, Radějov, 349 |
|
VÍT LŽIČAŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.01.2016 |
Adresa: |
69667, 13511254, Hodonín, Radějov, Radějov, 299, č.p. 299, 69667 Radějov |
|
VLASTIMIL NOVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
16.01.2016 |
Adresa: |
69667, 26041987, Hodonín, Radějov, Radějov, 349, č.p. 349, 69667 Radějov |
|
Radek Gazda
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
člen představenstva |
04.05.2011 |
Adresa: |
69667, 13511343, Radějov, 311 |
|
Vít Lžičař
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
předseda představenstva |
04.05.2011 |
Adresa: |
69667, 13511181, Radějov, 292 |
|
Vlastimil Novák
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
místopředseda představenstva |
04.05.2011 |
Adresa: |
69667, 26041987, Radějov, 349 |
|
Vít Lžičař
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
předseda představenstva |
04.05.2011 |
Adresa: |
69667, 13511181, Hodonín, Radějov, Radějov, 292, č.p. 292, 69667 Radějov |
|
VLASTIMIL NOVÁK
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
místopředseda představenstva |
04.05.2011 |
Adresa: |
69667, 26041987, Hodonín, Radějov, Radějov, 349, č.p. 349, 69667 Radějov |
|
RADEK GAZDA
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
člen představenstva |
04.05.2011 |
Adresa: |
69667, 13511343, Hodonín, Radějov, Radějov, 311, č.p. 311, 69667 Radějov |
|
ing. Josef Píža
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
předseda |
20.08.2005 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 303 |
|
Marie Káčerová
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
místopředseda |
20.08.2005 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 138 |
|
Ing. Antonín Vítek
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 29 |
|
Radek Gazda
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 311 |
|
Antonín Gazda
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 41 |
|
Ing. Josef Píža
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
předseda |
20.08.2005 |
|
Marie Káčerová
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
místopředseda |
20.08.2005 |
|
Ing. Antonín Vítek
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
|
Radek Gazda
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
|
Antonín Gazda
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
|
Ing. Josef Píža
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
předseda |
20.08.2005 |
Adresa: |
69667, 13511289, Hodonín, Radějov, Radějov, 303, č.p. 303, 69667 Radějov |
|
Marie Káčerová
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
místopředseda |
20.08.2005 |
Adresa: |
69667, 13509764, Hodonín, Radějov, Radějov, 138, č.p. 138, 69667 Radějov |
|
Ing. Antonín Vítek
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
Adresa: |
69667, 13508725, Hodonín, Radějov, Radějov, 29, č.p. 29, 69667 Radějov |
|
RADEK GAZDA
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
Adresa: |
69667, 13511343, Hodonín, Radějov, Radějov, 311, č.p. 311, 69667 Radějov |
|
Antonín Gazda
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
člen |
20.08.2005 |
Adresa: |
69667, 13508822, Hodonín, Radějov, Radějov, 41, č.p. 41, 69667 Radějov |
|
Miroslav Zubalík
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
předseda |
10.01.1995 |
Adresa: |
23228610, Strážnice, Polní, 1402 |
|
Joef Gazda
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
místopředseda |
10.01.1995 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 39 |
|
Josef Káčer
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
člen představenstva |
10.01.1995 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 328 |
|
Josef Helísek
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
člen představenstva |
10.01.1995 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 333 |
|
Joef Gazda
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
místopředseda |
10.01.1995 |
|
Josef Káčer
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
člen představenstva |
10.01.1995 |
|
Josef Helísek
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
člen představenstva |
10.01.1995 |
|
Miroslav Zubalík
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
předseda |
10.01.1995 |
Adresa: |
69662, 23228610, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Polní, 1402, Polní 1402, 69662 Strážnice |
|
Joef Gazda
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
místopředseda |
10.01.1995 |
Adresa: |
69667, 13508814, Hodonín, Radějov, Radějov, 39, č.p. 39, 69667 Radějov |
|
Josef Káčer
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
člen představenstva |
10.01.1995 |
Adresa: |
69667, 13511513, Hodonín, Radějov, Radějov, 328, č.p. 328, 69667 Radějov |
|
Josef Helísek
|
Neaktivní
od 20.08.2005
|
člen představenstva |
10.01.1995 |
Adresa: |
69667, 13511564, Hodonín, Radějov, Radějov, 333, č.p. 333, 69667 Radějov |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
předseda |
12.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 114 |
|
Josef Gazda
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
místopředseda |
12.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 8 |
|
Anežka Gazdová
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
člen představenstva |
12.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Radějov, 41 |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
předseda |
12.10.1993 |
|
Josef Gazda
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
místopředseda |
12.10.1993 |
|
Anežka Gazdová
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
člen představenstva |
12.10.1993 |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
předseda |
12.10.1993 |
Adresa: |
69667, 13509527, Hodonín, Radějov, Radějov, 114, č.p. 114, 69667 Radějov |
|
Josef Gazda
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
místopředseda |
12.10.1993 |
Adresa: |
69667, 13508512, Hodonín, Radějov, Radějov, 8, č.p. 8, 69667 Radějov |
|
Anežka Gazdová
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
člen představenstva |
12.10.1993 |
Adresa: |
69667, 13508822, Hodonín, Radějov, Radějov, 41, č.p. 41, 69667 Radějov |
|