Karel Glatz
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
jednatel |
08.11.2005 |
Adresa: |
46353, 999999999, Křižany, Žibřidice, 7 |
|
Karel Glatz
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
jednatel |
08.11.2005 |
Adresa: |
46353, 23631996, Liberec, Křižany, Žibřidice, 7, Žibřidice 7, 46353 Křižany |
|
Tomáš Mores
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
jednatel |
23.09.2003 |
Adresa: |
13472046, Hodonín, Milotice, 494 |
|
Tomáš Mores
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
jednatel |
23.09.2003 |
Adresa: |
69605, 13472046, Hodonín, Milotice, Milotice, Rafanda, 494, Rafanda 494, 69605 Milotice |
|
Bohumil Kalina
|
Neaktivní
od 26.08.2008
|
jednatel |
27.03.2002 |
Adresa: |
15061761, Semily, Klokočí, 63 |
|
Bohumil Kalina
|
Neaktivní
od 26.08.2008
|
jednatel |
27.03.2002 |
Adresa: |
51101, 15061761, Semily, Klokočí, Klokočí, 63, č.p. 63, 51101 Klokočí |
|
Ing. Alena Švihelová
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
jednatel |
09.06.1999 |
Adresa: |
13604422, Velká nad Veličkou, 724 |
|
Ing. Alena Švihelová
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
jednatel |
09.06.1999 |
Adresa: |
69674, 13604422, Hodonín, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou, 724, č.p. 724, 69674 Velká nad Veličkou |
|
Vladimír Švihel
|
Neaktivní
od 09.06.1999
|
jednatel |
01.11.1993 |
Adresa: |
13604422, Velká nad Veličkou, 724 |
|
Vladimír Švihel
|
Neaktivní
od 09.06.1999
|
jednatel |
01.11.1993 |
Adresa: |
69674, 13604422, Hodonín, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou, 724, č.p. 724, 69674 Velká nad Veličkou |
|