ZURAB KERESELIDZE
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2023 |
Adresa: |
60300, 19103174, Brno-město, Brno, Staré Brno, Rybářská, 121, 16, Rybářská 121/16, Staré Brno, 60300 Brno |
|
MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2023 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a |
|
ZURAB KERESELIDZE
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2023 |
Adresa: |
61600, 19581131, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Fanderlíkova, 631, 28 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2023 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a, Výstavní 899/12a, Staré Brno, 60300 Brno |
|
ZURAB KERESELIDZE
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
jednatel |
31.01.2023 |
Adresa: |
61600, 19581131, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Fanderlíkova, 631, 28, Fanderlíkova 631/28, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
PETR SVOBODA
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a |
|
RICHARD SVOBODA
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a |
|
PETR SVOBODA
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a, Výstavní 899/12a, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Richard Svoboda
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a, Výstavní 899/12a, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899/12a |
|
Richard Svoboda
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899/12a |
|
PETR SVOBODA
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a, Výstavní 899/12a, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Richard Svoboda
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
60300, 19111258, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 899, 12a, Výstavní 899/12a, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Richard Svoboda
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
16.03.1998 |
Adresa: |
Brno, Výstavní, 12a |
|
Richard Svoboda
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
16.03.1998 |
Adresa: |
12a, Brno, Výstavní, Výstavní 12a, Brno, Česká republika |
|
Ing. Jindřich Malach
|
Neaktivní
od 16.03.1998
|
jednatel |
09.11.1993 |
Adresa: |
19721706, Brno, Chodská, 9 |
|
Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
09.11.1993 |
Adresa: |
19314914, Brno, Opálkova, č.12 |
|
Ing. Jindřich Malach
|
Neaktivní
od 16.03.1998
|
jednatel |
09.11.1993 |
Adresa: |
61200, 19721706, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2743, 9, Chodská 2743/9, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
09.11.1993 |
Adresa: |
63500, 19314914, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 756, 12, Opálkova 756/12, Bystrc, 63500 Brno |
|