IGOR BARTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
61400, 27244571, Brno, Obřany, Hradiska, 652, 54 |
|
IGOR BARTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
61400, 27244571, Brno-město, Brno, Obřany, Hradiska, 652, 54, Hradiska 652/54, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. PETR PĚCHOUČEK
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
26.11.2014 |
Adresa: |
62500, 19216114, Brno, Bohunice, Moldavská, 534, 17 |
|
Ing. PETR PĚCHOUČEK
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
26.11.2014 |
Adresa: |
62500, 19216114, Brno-město, Brno, Bohunice, Moldavská, 534, 17, Moldavská 534/17, Bohunice, 62500 Brno |
|
Igor Bartoš
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
jednatel |
13.07.2009 |
Adresa: |
61400, 27244571, Brno, Hradiska, 54 |
|
IGOR BARTOŠ
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
jednatel |
13.07.2009 |
Adresa: |
61400, 27244571, Brno-město, Brno, Obřany, Hradiska, 652, 54, Hradiska 652/54, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. Ervín Bartoš
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
22.05.2006 |
Adresa: |
19462778, Brno, Hradiska, 58 |
|
Ing. Ervín Bartoš
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
22.05.2006 |
Adresa: |
61400, 19462778, Brno-město, Brno, Obřany, Hradiska, 322, 58, Hradiska 322/58, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. Ervín Bartoš
|
Neaktivní
od 22.05.2006
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
19560737, Brno, U hřiště, 11 |
|
Ing. Ervín Bartoš
|
Neaktivní
od 22.05.2006
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
62500, 19560737, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, U hřiště, 196, 11, U hřiště 196/11, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. Ervín Bartoš
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
19560737, Brno, U hřiště, 11 |
|
Ing. Ervín Bartoš
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
62500, 19560737, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, U hřiště, 196, 11, U hřiště 196/11, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|