František Vodrážka
|
Neaktivní
od 22.11.2003
|
jednatel |
12.03.2002 |
Adresa: |
1, Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží, 234/26 |
|
Miroslav Šnajdar
|
Neaktivní
od 22.11.2003
|
jednatel |
12.03.2002 |
Adresa: |
4983491, Staré Město, Nová čtvrť, 1238 |
|
František Vodrážka
|
Neaktivní
od 22.11.2003
|
jednatel |
12.03.2002 |
Adresa: |
11000, 21703302, Praha, Nové Město, Masarykovo nábřeží, 234, 26, Masarykovo nábřeží 234/26, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Miroslav Šnajdar
|
Neaktivní
od 22.11.2003
|
jednatel |
12.03.2002 |
Adresa: |
68603, 4983491, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Nová čtvrť, Nová čtvrť 1238, 68603 Staré Město |
|
František Vodrážka
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel |
06.03.1996 |
Adresa: |
1, Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží, 234/26 |
|
Miroslav Šnajdar
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel |
06.03.1996 |
Adresa: |
4983491, Staré Město, Nová čtvrť, 1238 |
|
František Vodrážka
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel |
06.03.1996 |
Adresa: |
11000, 21703302, Praha, Nové Město, Masarykovo nábřeží, 234, 26, Masarykovo nábřeží 234/26, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Miroslav Šnajdar
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel |
06.03.1996 |
Adresa: |
68603, 4983491, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Nová čtvrť, Nová čtvrť 1238, 68603 Staré Město |
|
Marek Heyda
|
Neaktivní
od 06.03.1996
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
4987861, Staré Město, Michalská, 1675 |
|
Eva Daoudová
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
22129049, Praha 5, Dolomitová, 309/4 |
|
Marek Heyda
|
Neaktivní
od 06.03.1996
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
68603, 4987861, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Michalská, 1675, Michalská 1675, 68603 Staré Město |
|
Eva Daoudová
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
15900, 22129049, Praha, Velká Chuchle, Dolomitová, 309, 4, Dolomitová 309/4, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|