MARTIN SKLENÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.06.2023 |
Adresa: |
66461, 13241427, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Stará pošta, Stará pošta č.ev. 143, 66461 Rajhrad |
|
JAROMÍR ZAJÍC
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
11.10.2022 |
Adresa: |
66461, 41050894, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 133 |
|
JAROMÍR ZAJÍC
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
11.10.2022 |
Adresa: |
66461, 41050894, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 133, č.p. 133, 66461 Popovice |
|
PAVEL SOSNAR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.09.2019 |
Adresa: |
66461, 73169340, Brno-venkov, Holasice, Holasice, Václavská, 319 |
|
PAVEL SOSNAR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.09.2019 |
Adresa: |
66461, 73169340, Brno-venkov, Holasice, Holasice, Václavská, 319, Václavská 319, 66461 Holasice |
|
PAVEL HRDLIČKA
|
Aktivní
|
Předseda |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 24142956, Popovice, Popovice, 52 |
|
PAVEL FIALA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 51363658, Popovice, Popovice, 126 |
|
JAN ŠKARDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13238230, Rajhrad, Rajhrad, Štefánikova, 533 |
|
Ing. PETR ČUPA
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 26383748, Holasice, Holasice, Václavská, 307 |
|
PAVEL MATOUŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13234994, Rajhrad, Rajhrad, Masarykova, 207 |
|
MICHAL UNGR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13179039, Holasice, Holasice, J. Fučíka, 233 |
|
JIŘÍ ŠKARDA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13238230, Rajhrad, Rajhrad, Štefánikova, 533 |
|
MICHAL UNGR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13179039, Brno-venkov, Holasice, Holasice, J. Fučíka, 233, J. Fučíka 233, 66461 Holasice |
|
JIŘÍ ŠKARDA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13238230, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Štefánikova, 533, Štefánikova 533, 66461 Rajhrad |
|
PAVEL HRDLIČKA
|
Aktivní
|
Předseda |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 24142956, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 52, č.p. 52, 66461 Popovice |
|
PAVEL FIALA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 51363658, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 126, č.p. 126, 66461 Popovice |
|
Ing. PETR ČUPA
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 26383748, Brno-venkov, Holasice, Holasice, Václavská, 307, Václavská 307, 66461 Holasice |
|
PAVEL MATOUŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13234994, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Masarykova, 207, Masarykova 207, 66461 Rajhrad |
|
ing. ROMAN KOSTELECKÝ
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
Myslivecký hospodář |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13176943, Holasice, Holasice, Václavská, 21 |
|
PAVEL SOSNAR
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13176838, Holasice, Holasice, Václavská, 10 |
|
PAVEL SOSNAR
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13176838, Brno-venkov, Holasice, Holasice, Václavská, 10, Václavská 10, 66461 Holasice |
|
ing. ROMAN KOSTELECKÝ
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
Myslivecký hospodář |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13176943, Brno-venkov, Holasice, Holasice, Václavská, 21, Václavská 21, 66461 Holasice |
|
JAN ŠKARDA
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
Jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
66461, 13238230, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Štefánikova, 533, Štefánikova 533, 66461 Rajhrad |
|